2017-05-09至今 任职本基金经理(2年29天) |
任职以来收益:4.98% | 同期上证:-6.81% | ||
徐青,清华大学硕士,8年证券从业年限,5年证券投资管理从业年限。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月19日起任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日起任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月9日起任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月8日起任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年06月06日起任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年06月27日起任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日起任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 混合型 | 2019-02-22 | 至今 | 87天 | 0.09% | 2.37% |
005988 | 兴业纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-06-27 | 至今 | 327天 | 4.92% | 2.04% |
005989 | 兴业纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-06-27 | 至今 | 327天 | 4.57% | 2.04% |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2018-06-06 | 至今 | 348天 | 5.25% | -7.85% |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-08 | 至今 | 1年82天 | 5.91% | -12.71% |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-09 | 至今 | 2年29天 | 5.31% | -6.81% |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型 | 2017-05-09 | 2019-02-26 | 1年302天 | 7.34% | -4.51% |
002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 混合型 | 2017-05-09 | 至今 | 2年29天 | 4.98% | -6.81% |
003952 | 兴业18个月定开债券A | 债券型 | 2017-05-09 | 至今 | 2年29天 | 11.26% | -6.81% |
003953 | 兴业18个月定开债券C | 债券型 | 2017-05-09 | 至今 | 2年29天 | 10.39% | -6.81% |
001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-19 | 至今 | 2年139天 | 6.21% | -7.44% |
002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-19 | 至今 | 2年139天 | 5.95% | -7.44% |
- 任职生涯
2016-05-16至2017-05-09 任职本基金经理(1年2天) |
任职以来收益:1.18% | 同期上证:8.06% | ||
腊博,新西兰梅西大学荣誉学士、金融硕士,15年证券从业年限和证券投资管理从业年限,历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师、总经理助理(2003年7月至2006年4月),新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师(2007年1月至2008年5月),长城证券有限责任公司研究所策略研究员(2008年5月至2010年8月)。2010年8月加入中欧基金管理有限公司至今,曾任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日至2017年1月19日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月24日起任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日起至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理。2016年4月8日起任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月25日起任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日起任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型 | 2019-02-22 | 至今 | 87天 | 0.33% | 2.37% |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2018-04-19 | 至今 | 1年40天 | 9.25% | -7.92% |
005340 | 兴业6个月定开债券 | 债券型 | 2017-12-29 | 至今 | 1年151天 | 8.42% | -13.20% |
003952 | 兴业18个月定开债券A | 债券型 | 2017-03-20 | 2018-05-08 | 1年58天 | 4.43% | -2.75% |
003953 | 兴业18个月定开债券C | 债券型 | 2017-03-20 | 2018-05-08 | 1年58天 | 4.02% | -2.75% |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型 | 2016-11-04 | 2018-05-08 | 1年194天 | 4.90% | 1.16% |
002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 混合型 | 2016-07-01 | 2017-01-19 | 202天 | 0.61% | 5.76% |
002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-30 | 2017-09-07 | 1年78天 | 8.50% | 14.88% |
002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-16 | 2017-05-09 | 1年2天 | 1.18% | 8.06% |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-25 | 至今 | 3年52天 | 14.20% | -2.58% |
002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-08 | 至今 | 3年69天 | 9.40% | -3.83% |
002507 | 兴业定开债券C | 债券型 | 2016-03-23 | 至今 | 3年85天 | 11.73% | -4.63% |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型 | 2016-03-18 | 2017-05-09 | 1年61天 | -0.50% | 4.24% |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-19 | 2017-05-09 | 1年89天 | 5.39% | 7.71% |
002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-03 | 2017-07-26 | 1年183天 | 5.60% | 18.56% |
000546 | 兴业定开债券A | 债券型 | 2015-07-24 | 至今 | 3年328天 | 17.25% | -29.49% |
001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 混合型 | 2015-07-08 | 2017-01-19 | 1年205天 | 15.90% | -11.57% |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-14 | 2018-09-10 | 3年147天 | 13.67% | -39.03% |
- 任职生涯
2016-05-16至2017-05-09 任职本基金经理(1年2天) |
任职以来收益:1.18% | 同期上证:8.06% | ||
丁进,理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司。2015年7月6日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任兴业保本混合型证券投资基金基金经理(2019年2月15日转型为兴业奕祥混合型证券投资基金)。2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月17日起任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月27日至2018年5月08日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月20日起任兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月11日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005202 | 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 | 至今 | 1年260天 | 0.00% | -14.98% |
004242 | 兴业增益三年定开债券 | 债券型 | 2017-01-20 | 至今 | 2年138天 | 7.10% | -8.09% |
003309 | 兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2016-10-27 | 2018-05-08 | 1年202天 | 4.27% | 1.58% |
003310 | 兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2016-10-27 | 2018-05-08 | 1年202天 | 3.63% | 1.58% |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2016-07-15 | 至今 | 2年327天 | 0.00% | -6.01% |
002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-30 | 2017-09-06 | 1年77天 | 8.30% | 15.56% |
002870 | 兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2016-06-17 | 至今 | 2年355天 | 7.20% | -0.50% |
002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-16 | 2017-05-09 | 1年2天 | 1.18% | 8.06% |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-03 | 2017-05-09 | 1年105天 | 5.50% | 12.46% |
002338 | 兴业奕祥混合 | 混合型 | 2016-02-03 | 至今 | 3年134天 | 8.91% | 4.80% |
000721 | 兴业货币A | 货币型 | 2015-09-21 | 2019-02-26 | 3年186天 | 0.00% | -6.81% |
000722 | 兴业货币B | 货币型 | 2015-09-21 | 2019-02-26 | 3年186天 | 0.00% | -6.81% |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型 | 2015-07-06 | 至今 | 3年346天 | 15.10% | -23.98% |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型 | 2015-05-29 | 至今 | 4年28天 | 21.10% | -37.75% |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型 | 2015-05-29 | 至今 | 4年28天 | 18.60% | -37.75% |
- 任职生涯