2018-04-28至今 任职本基金经理(2年272天) |
任职以来收益:49.81% | 同期上证:15.24% | ||
张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,离任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师,现任量化及衍生品投资部资深量化研究员,从上量化及衍生品研究分析工作。2015年9月17日至2020年6月30日任上证民营企业50交易型指数证券投资基金基金经理。2015年9月17日至2020年6月24日任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年6月24日至2018年5月26日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金经理(2018年5月25日转型为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金)。2016年7月15日起任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2016年9月24日起任鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月24日起任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日起任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2016年11月23日起至2020年7月8日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理。2018年4月28日起任鹏华创业板指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2018年4月28日起任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2018年5月25日起至2018年8月3日任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年5月31日起任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日起任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年04月04日起任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年07月05日起任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年11月22日起任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年12月19日起任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年02月28日起任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年03月06日起任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 股票型 | 2020-10-27 | 至今 | 71天 | 4.35% | 9.11% |
159805 | 鹏华中证传媒ETF | 股票型 | 2020-03-06 | 至今 | 306天 | 8.86% | 17.02% |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 股票型 | 2020-02-28 | 至今 | 313天 | 32.30% | 23.28% |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 股票型 | 2019-12-19 | 至今 | 1年28天 | 6.29% | 17.69% |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 股票型 | 2019-11-22 | 至今 | 1年55天 | -15.09% | 23.07% |
512670 | 国防ETF | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 1年195天 | 124.30% | 17.93% |
512690 | 酒ETF | 股票型 | 2019-04-04 | 至今 | 1年287天 | 192.03% | 9.37% |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 股票型 | 2019-01-22 | 至今 | 2年3天 | 74.50% | 37.65% |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 股票型 | 2019-01-22 | 至今 | 2年3天 | 90.70% | 37.65% |
501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 股票型 | 2018-05-31 | 至今 | 2年239天 | -8.65% | 14.71% |
502023 | 鹏华钢铁 | 股票型 | 2018-05-31 | 至今 | 2年239天 | -0.64% | 14.71% |
005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 股票型 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -9.81% | -12.76% |
160636 | 鹏华互联网 | 股票型 | 2018-04-28 | 至今 | 2年272天 | 68.26% | 15.24% |
160637 | 鹏华创业板 | 股票型 | 2018-04-28 | 至今 | 2年272天 | 49.81% | 15.24% |
160638 | 鹏华一带一路 | 股票型 | 2016-11-23 | 至今 | 4年81天 | 20.11% | 9.56% |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 股票型 | 2016-09-24 | 至今 | 4年141天 | 94.82% | 19.14% |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 股票型 | 2016-09-24 | 至今 | 4年141天 | 31.32% | 19.14% |
160639 | 鹏华高铁 | 股票型 | 2016-07-15 | 至今 | 4年212天 | -20.39% | 16.26% |
- 任职生涯
2016-07-15至2018-04-28 任职本基金经理(1年296天) |
任职以来收益:-21.13% | 同期上证:0.88% | ||
陈龙先生,经济学硕士,历任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、金融工程总监助理,现任量化及衍生品投资部量化研究总监助理、拟任基金经理,从事投研工作。2015年9月1日至2018年5月31日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年7月15日至2018年4月28日任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理。2016年9月24日至2018年4月28日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理。2016年9月29日至2018年5月31日任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年10月14日至2018年4月28日任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理。2019年3月19日起任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2019年3月19日起任鹏华中证国防指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2019年3月19日起任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月19日起任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年11月21日起任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月26日起任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年01月15日起任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 股票型 | 2020-10-27 | 至今 | 71天 | 36.05% | 9.11% |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 股票型 | 2020-01-15 | 至今 | 1年1天 | 29.71% | 14.91% |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 股票型 | 2020-01-15 | 至今 | 1年1天 | 29.45% | 14.91% |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 股票型 | 2019-12-26 | 至今 | 1年21天 | 24.48% | 18.07% |
159982 | 鹏华中证500ETF | 股票型 | 2019-11-21 | 至今 | 1年56天 | 38.30% | 22.29% |
160625 | 鹏华证券保险 | 股票型 | 2019-03-19 | 至今 | 1年303天 | 7.75% | 14.88% |
160630 | 鹏华国防 | 股票型 | 2019-03-19 | 至今 | 1年303天 | 23.24% | 14.88% |
160633 | 鹏华券商 | 股票型 | 2019-03-19 | 至今 | 1年303天 | 17.32% | 14.88% |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 股票型 | 2019-03-19 | 至今 | 1年303天 | 91.20% | 14.88% |
160636 | 鹏华互联网 | 股票型 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年205天 | -7.25% | 0.57% |
501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 股票型 | 2016-09-29 | 2018-05-31 | 1年253天 | 22.43% | 3.23% |
160628 | 鹏华地产 | 股票型 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 1年225天 | 2.82% | 3.38% |
160637 | 鹏华创业板 | 股票型 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年296天 | -21.13% | 0.88% |
502023 | 鹏华钢铁 | 股票型 | 2015-09-01 | 2018-05-31 | 2年291天 | -7.72% | -2.25% |
- 任职生涯
2015-11-19至2016-12-15 任职本基金经理(1年36天) |
任职以来收益:-28.30% | 同期上证:-13.81% | ||
焦文龙先生,经济学硕士,2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师,现任量化及衍生品投资部资深量化研究员,从事量化研究工作。焦先生具备基金从业资格。2015年5月18日至2016年12月15日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日任华中证高铁产业指数分级证券投资基金。2015年5月29日至2016年12月15日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理。
自2018年12月05日起至2021年1月2日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2019年04月22日起至2021年1月2日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2019年04月22日起至2021年1月2日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | 基金型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年265天 | 40.15% | 8.96% |
007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | 基金型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年265天 | 14.57% | 8.96% |
006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 基金型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年47天 | 40.13% | 32.20% |
160637 | 鹏华创业板 | 股票型 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年36天 | -28.30% | -13.81% |
502023 | 鹏华钢铁 | 股票型 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年134天 | -5.10% | -21.16% |
160639 | 鹏华高铁 | 股票型 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年212天 | -51.40% | -36.91% |
160638 | 鹏华一带一路 | 股票型 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年221天 | -47.20% | -27.22% |
- 任职生涯
2015-06-09至2016-10-14 任职本基金经理(1年137天) |
任职以来收益:-34.30% | 同期上证:-40.08% | ||
王咏辉先生,英国牛津大学工程和计算机专业硕士。曾担任伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,巴克莱资本公司(Barclays Capital) 部门负责人,泰达宏利基金公司国际投资部副总监、产品与金融工程部副总经理等职,2010年4月至2012年8月担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理,2011年7月至2012年8月担任泰达宏利全球新格局证券投资QDII基金基金经理,2011年12月至2012年8月担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理,2012年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化投资部总经理、投资决策委员会成员,2013年12月至2016年9月24日担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理,2014年9月2016年9月24日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理。2014年12月6日至2016年9月24日任鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。具备基金从业资格,英国基金经理从业资格(IMC)。 2015年6月9日至2016年10月14日任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年10月14日任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理兼投资总监。2018年6月6日起任信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日起任信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月26日起任信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金经理。自2019年4月26日起任信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理。自2019年8月16日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。自2019年11月06日起任信达澳银量化多因子混合型证券投资基金基金经理。自2020年02月04日起任信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 混合型 | 2020-02-04 | 至今 | 337天 | 39.59% | 27.58% |
166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 混合型 | 2020-02-04 | 至今 | 337天 | 38.61% | 27.58% |
166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 混合型 | 2019-11-06 | 至今 | 1年71天 | 47.06% | 19.21% |
166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 混合型 | 2019-11-06 | 至今 | 1年71天 | 45.66% | 19.21% |
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 股票型 | 2019-04-26 | 至今 | 1年265天 | 83.66% | 15.05% |
005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 股票型 | 2019-04-26 | 至今 | 1年265天 | 4.61% | 15.05% |
610001 | 信达澳银领先增长混合 | 混合型 | 2018-12-03 | 至今 | 2年53天 | 60.20% | 33.75% |
006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 混合型 | 2018-10-08 | 至今 | 2年109天 | 38.70% | 30.71% |
005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 混合型 | 2018-06-06 | 至今 | 2年233天 | 41.73% | 13.99% |
160636 | 鹏华互联网 | 股票型 | 2015-06-16 | 2016-10-14 | 1年130天 | -32.40% | -37.31% |
160637 | 鹏华创业板 | 股票型 | 2015-06-09 | 2016-10-14 | 1年137天 | -34.30% | -40.08% |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 股票型 | 2014-12-06 | 2016-09-24 | 1年302天 | 3.96% | -1.32% |
160628 | 鹏华地产 | 股票型 | 2014-09-12 | 2016-09-24 | 2年31天 | 70.50% | 27.81% |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 股票型 | 2013-12-27 | 2016-09-24 | 2年290天 | 59.02% | 41.84% |
162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 股票型 | 2011-12-01 | 2012-08-20 | 263天 | -3.60% | -11.73% |
162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 股票型 | 2010-04-23 | 2012-08-20 | 2年138天 | -15.70% | -29.38% |
007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 至今 | 52年120天 | 41.75% | 0.63% | |
007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 至今 | 52年120天 | 41.75% | 0.63% |
- 任职生涯