2014-12-10至今 任职本基金经理(145天) |
任职以来收益:2.81% | 同期上证:52.40% | ||
张俊杰,厦门大学金融工程硕士,证券从业年限7年,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。现任本基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月10日起担任金鹰元盛分级债券的基金经理。现任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 债券型 | 2014-12-10 | 至今 | 145天 | 2.81% | 52.40% |
210010 | 金鹰元泰精选信用债债券A | 债券型 | 2013-09-23 | 至今 | 1年232天 | 21.11% | 101.73% |
210011 | 金鹰元泰精选信用债债券C | 债券型 | 2013-09-23 | 至今 | 1年232天 | 20.57% | 101.73% |
- 任职生涯
2014-11-22至今 任职本基金经理(163天) |
任职以来收益:0.86% | 同期上证:76.89% | ||
洪利平女士,西南财经大学硕士,证券从业年限5年。曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员,现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金及金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 债券型 | 2014-11-22 | 至今 | 163天 | 0.86% | 76.89% |
210012 | 金鹰货币A | 货币型 | 2013-07-11 | 至今 | 1年306天 | 0.00% | 116.14% |
210013 | 金鹰货币B | 货币型 | 2013-07-11 | 至今 | 1年306天 | 0.00% | 116.14% |
210006 | 金鹰保本混合 | 保本型 | 2013-04-12 | 至今 | 2年40天 | 8.79% | 103.03% |
210014 | 金鹰元丰保本混合 | 保本型 | 2013-01-30 | 至今 | 2年112天 | 11.70% | 88.06% |
- 任职生涯
2013-05-02至2014-11-22 任职本基金经理(1年213天) |
任职以来收益:5.20% | 同期上证:16.50% | ||
邱新红先生(XINHONG QIU),美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。证券从业年限10年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO),担任投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担Bayview资产管理公司的投资经理,负责债券投资组合管理。2010年8月加入金鹰基金管理有公司,任职债券研究员,现任固定收益部总监,兼任金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安保本混合 | 保本型 | 2013-05-20 | 2014-11-22 | 1年195天 | 10.69% | 10.13% |
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 债券型 | 2013-05-02 | 2014-11-22 | 1年213天 | 5.20% | 16.50% |
210014 | 金鹰元丰保本混合 | 保本型 | 2013-01-30 | 2014-11-22 | 1年305天 | 6.70% | 6.31% |
162105 | 金鹰持久增利(LOF) | 债券型 | 2012-03-09 | 2014-11-22 | 2年276天 | 31.92% | 3.83% |
210006 | 金鹰保本混合 | 保本型 | 2011-05-17 | 2014-11-22 | 3年217天 | 16.40% | -11.21% |
- 任职生涯