2015-02-17至今 任职本基金经理(113天) |
任职以来收益:0.16% | 同期上证:57.49% | ||
王洋,女,数量经济学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限:7年,证券投资管理从业年限:7年,过往从业经历:2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金基金经理。自2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。2015年3月16日离任天治天得利货币市场基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2015-02-17 | 至今 | 113天 | 27.20% | 57.49% |
350009 | 天治稳定收益债券 | 债券型 | 2015-02-17 | 至今 | 113天 | 0.16% | 57.49% |
000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型 | 2014-09-04 | 至今 | 279天 | 127.53% | 121.67% |
000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型 | 2014-09-04 | 至今 | 279天 | 127.27% | 121.67% |
350004 | 天治天得利货币 | 货币型 | 2013-12-10 | 2015-03-16 | 1年105天 | 0.00% | 54.16% |
- 任职生涯
2011-12-28至2015-02-17 任职本基金经理(3年79天) |
任职以来收益:25.20% | 同期上证:49.63% | ||
秦娟女士,经济学硕士,具有基金从业资格,证券从业经验10年,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、天治基金管理有限公司基金经理助理,2010年4月14日至2012年6月29日任天治天得利货币市场基金的基金经理,现任执行总监、固定收益部总监。2010年4月14日至2015年2月17日任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理;2011年12月28日至2015年2月17日任天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理;2013年6月4日至2015年2月17日任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型 | 2013-06-04 | 2015-02-17 | 1年267天 | 39.00% | 42.88% |
000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型 | 2013-06-04 | 2015-02-17 | 1年267天 | 38.10% | 42.88% |
350009 | 天治稳定收益债券 | 债券型 | 2011-12-28 | 2015-02-17 | 3年79天 | 25.20% | 49.63% |
350004 | 天治天得利货币 | 货币型 | 2010-04-14 | 2012-06-29 | 2年95天 | 0.00% | -29.71% |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2010-04-14 | 2015-02-17 | 4年346天 | 42.08% | 2.55% |
- 任职生涯
2013-05-06至2014-01-15 任职本基金经理(254天) |
任职以来收益:-3.42% | 同期上证:-9.31% | ||
吴亮谷先生,金融学硕士,具有基金从业资格,证券从业经验7年,历任福建海峡银行股份有限公司交易员、平安银行股份有限公司交易员、本公司基金经理助理,现任天治天得利货币市场基金的基金经理、天治天得利货币市场基金的基金经理。2014年加盟中银国际证券资产管理部,现任中银国际证券资产管理部投资经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350009 | 天治稳定收益债券 | 债券型 | 2013-05-06 | 2014-01-15 | 254天 | -3.42% | -9.31% |
350004 | 天治天得利货币 | 货币型 | 2012-06-29 | 2014-01-15 | 1年209天 | 0.00% | -9.08% |
- 任职生涯