2018-04-20至今 任职本基金经理(1年47天) |
任职以来收益:5.76% | 同期上证:-5.26% | ||
范泰奇,证券从业年限5年,证券投资管理从业年限4年。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001246 | 兴银长乐半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-20 | 至今 | 1年47天 | 5.76% | -5.26% |
003525 | 兴银现金收益 | 货币型 | 2017-12-14 | 至今 | 1年174天 | 0.00% | -11.62% |
003628 | 兴银收益增强债券 | 债券型 | 2017-12-14 | 至今 | 1年174天 | 2.04% | -11.62% |
- 任职生涯
2015-11-19至今 任职本基金经理(3年218天) |
任职以来收益:17.67% | 同期上证:-19.55% | ||
陈博亮,男,金融工程学硕士,7年投资交易与策略研究经验,投研视野开阔,熟悉固定收益、衍生品等金融产品全条线业务,多次发表专业文章,受邀为交易商协会、中国外汇交易中心培训班授课。历任中国农业银行金融市场部交易员、投资经理、高级投资经理。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,任固定收益总监。2015年11月19日至2018年12月27日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月19日至2017年7月4日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月19日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年12月7日起至2017年6月3日任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。2016年5月24日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月28日至2018年12月27日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月16日至2017年12月26日任兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月15日起任兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月15日起任兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004122 | 兴银长益定开债 | 债券型 | 2017-03-15 | 至今 | 2年92天 | 11.33% | -10.24% |
004123 | 兴银长盈半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-15 | 至今 | 2年92天 | 10.82% | -10.24% |
003628 | 兴银收益增强债券 | 债券型 | 2016-11-28 | 2018-12-27 | 2年47天 | 0.80% | -24.23% |
001794 | 兴银朝阳 | 债券型 | 2015-12-07 | 2017-06-03 | 1年188天 | 1.80% | -12.59% |
001246 | 兴银长乐半年定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-19 | 至今 | 3年218天 | 17.67% | -19.55% |
001339 | 兴银鼎新灵活配置 | 混合型 | 2015-11-19 | 2017-07-04 | 1年237天 | -2.44% | -12.01% |
001937 | 兴银现金增利 | 货币型 | 2015-11-19 | 2018-12-27 | 3年66天 | 0.00% | -31.35% |
- 任职生涯
2015-06-09至2017-03-20 任职本基金经理(1年294天) |
任职以来收益:9.40% | 同期上证:-36.43% | ||
洪木妹女士,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),拥有11年证券、基金行业工作经验。2007年7月至2011年8月在广发兴银证券有限责任公司投资自营部工作,2011年8月至2012年5月在兴银证券有限责任公司投资自营部工作,2012年5月至2013年10月在华福证券有限责任公司资产管理总部工作;2013年10月至今任兴银基金管理有限责任公司投资管理部副经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年06月09日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2017年9月28日起任兴银双月理财债券型证券投资基金(2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。自2019年3月8日起任兴银基金管理有限责任公司副总经理。自2019年03月28日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001619 | 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2019-03-28 | 至今 | 61天 | 0.43% | -2.84% |
001783 | 兴银合盈债券A | 债券型 | 2019-02-27 | 至今 | 90天 | 0.34% | -1.49% |
001784 | 兴银合盈债券C | 债券型 | 2019-02-27 | 至今 | 90天 | 0.44% | -1.49% |
004121 | 兴银现金添利 | 货币型 | 2016-12-30 | 2018-10-25 | 1年308天 | 0.00% | -16.10% |
003525 | 兴银现金收益 | 货币型 | 2016-10-25 | 2017-12-26 | 1年71天 | 0.00% | 5.56% |
001575 | 兴银稳健 | 债券型 | 2015-12-14 | 2017-12-26 | 2年31天 | 1.38% | -6.09% |
001960 | 兴银瑞益 | 债券型 | 2015-11-06 | 至今 | 3年231天 | 10.90% | -18.94% |
001937 | 兴银现金增利 | 货币型 | 2015-11-02 | 2017-03-20 | 1年148天 | 0.00% | -2.23% |
001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-24 | 2017-07-18 | 2年43天 | 23.40% | -32.04% |
001246 | 兴银长乐半年定期开放债券 | 债券型 | 2015-06-09 | 2017-03-20 | 1年294天 | 9.40% | -36.43% |
001339 | 兴银鼎新灵活配置 | 混合型 | 2015-05-25 | 2016-06-29 | 1年45天 | -1.30% | -39.10% |
000740 | 兴银货币B | 货币型 | 2014-08-27 | 2018-10-25 | 4年96天 | 0.00% | 17.85% |
000741 | 兴银货币A | 货币型 | 2014-08-27 | 2018-10-25 | 4年96天 | 0.00% | 17.85% |
- 任职生涯