2021-11-22至今 任职本基金经理(2年320天) |
任职以来收益:8.30% | 同期上证:-24.14% | ||
杨龙龙先生,对外经济贸易大学金融学硕士。2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理。2021年04月01日至2021年12月11日任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月01日任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月22日起任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年06月08日起任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理。自2022年08月24日起任中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月03日起任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月27日起任中信建投景信债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016752 | 中信建投景信债券A | 债券型 | 2023-11-27 | 至今 | 297天 | 2.93% | -10.37% |
016753 | 中信建投景信债券C | 债券型 | 2023-11-27 | 至今 | 297天 | 2.71% | -10.37% |
018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 债券型 | 2023-06-29 | 至今 | 1年92天 | 3.90% | -14.61% |
009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2022-11-03 | 至今 | 1年330天 | 6.33% | -9.36% |
014968 | 中信建投景润3个月定开债券A | 债券型 | 2022-08-24 | 至今 | 2年45天 | 5.44% | -15.49% |
014969 | 中信建投景润3个月定开债券C | 债券型 | 2022-08-24 | 至今 | 2年45天 | 4.92% | -15.49% |
015659 | 中信建投景晟债券A | 债券型 | 2022-06-08 | 至今 | 2年122天 | 6.19% | -16.74% |
015660 | 中信建投景晟债券C | 债券型 | 2022-06-08 | 至今 | 2年122天 | 5.65% | -16.74% |
003573 | 中信建投稳裕A | 债券型 | 2021-11-22 | 至今 | 2年320天 | 8.30% | -24.14% |
007552 | 中信建投稳裕C | 债券型 | 2021-11-22 | 至今 | 2年320天 | 10.12% | -24.14% |
000503 | 中信建投景和中短债A | 债券型 | 2021-04-01 | 至今 | 3年199天 | 9.50% | -21.61% |
000504 | 中信建投景和中短债C | 债券型 | 2021-04-01 | 至今 | 3年199天 | 8.45% | -21.61% |
- 任职生涯
2017-02-22至2021-11-22 任职本基金经理(4年310天) |
任职以来收益:22.56% | 同期上证:9.84% | ||
许健先生,中央财经大学统计学硕士。2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办,负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理;2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理,从事债券投资研究工作;2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理,担任高级经理,从事债券投资研究等工作。自2017年2月22日起至2021年11月22日任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月22日至2018年9月19日任中信建投稳惠债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月22日起任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月07日至2019年12月5日任中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年09月17日至2020年10月29日任中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月30日起任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年07月28日起至2022年11月03日任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年3月4日起至2022年4月13日任中信建投桂企债债券型证券投资基金基金经理。自2021年3月4日起至2022年3月16日任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理。自2021年06月10日至2022年6月17日任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2021年09月07日起任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2021年10月22日起任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月20日起任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年04月20日起任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月17日起至2023年6月28日任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月07日起任中信建投惠享债券型证券投资基金基金经理。自2024年9月12日起任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2024-09-12 | 至今 | 7天 | 0.00% | 0.01% |
018202 | 中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2024-09-12 | 至今 | 7天 | 0.00% | 0.01% |
020449 | 中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-09-12 | 至今 | 7天 | 0.00% | 0.01% |
018977 | 中信建投惠享债券A | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 317天 | 5.87% | -11.12% |
018978 | 中信建投惠享债券C | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 317天 | 5.75% | -11.12% |
015659 | 中信建投景晟债券A | 债券型 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年20天 | 1.83% | -3.84% |
015660 | 中信建投景晟债券C | 债券型 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年20天 | 1.60% | -3.84% |
015410 | 中信建投景安债券A | 债券型 | 2022-04-20 | 至今 | 2年171天 | 8.34% | -13.77% |
015411 | 中信建投景安债券C | 债券型 | 2022-04-20 | 至今 | 2年171天 | -4.08% | -13.77% |
013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-20 | 至今 | 2年292天 | 10.40% | -24.39% |
013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-20 | 至今 | 2年292天 | 9.98% | -24.39% |
012338 | 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2021-10-22 | 至今 | 2年351天 | -0.05% | -24.15% |
012339 | 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2021-10-22 | 至今 | 2年351天 | -1.21% | -24.15% |
011671 | 中信建投双利3个月债A | 债券型 | 2021-09-07 | 至今 | 3年40天 | -0.58% | -26.09% |
011672 | 中信建投双利3个月债C | 债券型 | 2021-09-07 | 至今 | 3年40天 | -1.78% | -26.09% |
010581 | 中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年16天 | 4.05% | -8.14% |
010582 | 中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年16天 | 2.80% | -8.14% |
002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2021-03-04 | 2022-03-16 | 1年21天 | 0.00% | -9.50% |
009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2020-07-28 | 2022-11-03 | 2年116天 | 8.15% | -7.13% |
008487 | 中信建投稳悦债券 | 债券型 | 2019-12-30 | 至今 | 4年301天 | 20.61% | -10.62% |
007552 | 中信建投稳裕C | 债券型 | 2019-06-18 | 2021-11-22 | 2年176天 | 0.00% | 23.94% |
003978 | 中信建投稳祥A | 债券型 | 2017-03-22 | 至今 | 7年246天 | 33.60% | -16.27% |
003979 | 中信建投稳祥C | 债券型 | 2017-03-22 | 至今 | 7年246天 | 31.60% | -16.27% |
003573 | 中信建投稳裕A | 债券型 | 2017-02-22 | 2021-11-22 | 4年310天 | 22.56% | 9.84% |
007597 | 中信建投半年鑫债券 | 债券型 | 至今 | 56年48天 | 22.38% | 0.00% |
- 任职生涯
2016-11-07至2018-09-26 任职本基金经理(1年332天) |
任职以来收益:5.75% | 同期上证:-10.42% | ||
黄海浩女士,北京大学政治经济学硕士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作。2016年5月25日起至2022年03月04日任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理。2016年5月25日起至2022年10月25日任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金(2019年6月6日转型为中信建投景和中短债债券型证券投资基金)基金经理。2016年5月25日起至2020年8月3日任中信建投货币市场基金基金经理。2016年5月25日起至2022年10月25日任中信建投凤凰货币市场基金基金经理。2016年11月7日至2018年09月26日任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月3日至2018年9月19日任中信建投稳惠债券型证券投资基金基金经理。2017年3月3日至2018年09月26日任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理。自2018年09月13日起至2021年12月11日任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月07日至2019年12月5日任中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日起至2022年10月25日任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年05月13日起至2022年10月25日任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012035 | 中信建投稳骏债券 | 债券型 | 2021-05-13 | 2022-10-25 | 1年174天 | 5.18% | -13.22% |
009236 | 中信建投稳泰债券 | 债券型 | 2021-03-04 | 2022-10-25 | 1年244天 | 7.70% | -15.05% |
004553 | 中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2017-09-01 | 2022-10-25 | 5年100天 | 0.00% | -11.61% |
003978 | 中信建投稳祥A | 债券型 | 2017-03-03 | 2018-09-26 | 1年216天 | 6.99% | -12.79% |
003979 | 中信建投稳祥C | 债券型 | 2017-03-03 | 2018-09-26 | 1年216天 | 6.60% | -12.79% |
003573 | 中信建投稳裕A | 债券型 | 2016-11-07 | 2018-09-26 | 1年332天 | 5.75% | -10.42% |
000503 | 中信建投景和中短债A | 债券型 | 2016-05-25 | 2022-10-25 | 6年208天 | 17.66% | 5.73% |
000504 | 中信建投景和中短债C | 债券型 | 2016-05-25 | 2022-10-25 | 6年208天 | 15.26% | 5.73% |
001006 | 中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2016-05-25 | 2022-10-25 | 6年208天 | 0.00% | 5.73% |
002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2016-05-25 | 2022-03-04 | 5年329天 | 0.00% | 22.47% |
- 任职生涯