2023-03-08至今 任职本基金经理(314天) |
||||
杜磊,2009年7月至2010年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011-2013年任职于光大证券金融市场部,担任高级经理职位;2013-2016年曾先后任职于中信建投证券固定收益部、兴业银行北京分行金融市场部;2016年5月加入先锋基金管理有限公司。自2017年3月24日至2018年5月28日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。自2017年4月21日至2019年9月27日任先锋日添利货币市场基金基金经理。自2017年11月17日至2019年9月27日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产品经理。自2020年1月19日起至2022年9月2日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。自2020年1月19日起至2022年9月2日任泰达宏利货币市场基金基金经理。自2020年1月19日起至2022年9月2日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。自2020年1月22日起至2022年9月2日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月22日起至2021年12月30日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月22日起至2021年12月30日任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。自2021年06月18日起至2022年9月2日任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2023年3月8日起任华商现金增利货币市场基金基金经理。自2023年3月8日起任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月16日起任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 债券型 | 2023-11-16 | 至今 | 61天 | 0.47% | -5.14% |
019769 | 华商现金增利货币E | 货币型 | 2023-10-24 | 至今 | 84天 | 0.00% | -2.30% |
630012 | 华商现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-08 | 至今 | 314天 | 0.00% | -11.86% |
630112 | 华商现金增利货币B | 货币型 | 2023-03-08 | 至今 | 314天 | 0.00% | -11.86% |
003403 | 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2023-03-08 | 至今 | 314天 | 2.62% | -11.86% |
007210 | 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2023-03-08 | 至今 | 314天 | 2.37% | -11.86% |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数基金A | 债券型 | 2021-06-18 | 2022-09-02 | 1年85天 | 4.50% | -9.61% |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | 债券型 | 2021-06-18 | 2022-09-02 | 1年85天 | 4.37% | -9.61% |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-12-30 | 1年352天 | 10.31% | 18.25% |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年335天 | 22.34% | 20.27% |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年335天 | 8.79% | 20.27% |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-01-22 | 2022-09-02 | 2年242天 | 9.40% | 4.11% |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-01-22 | 2022-09-02 | 2年242天 | 8.59% | 4.11% |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年335天 | 3.53% | 20.27% |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年335天 | 4.15% | 20.27% |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-12-30 | 1年352天 | 11.63% | 18.25% |
162206 | 宏利货币A | 货币型 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年245天 | 0.00% | 2.93% |
000700 | 宏利货币B | 货币型 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年245天 | 0.00% | 2.93% |
001894 | 宏利活期友货币A | 货币型 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年245天 | 0.00% | 2.93% |
001895 | 宏利活期友货币B | 货币型 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年245天 | 0.00% | 2.93% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年245天 | 0.00% | 2.93% |
003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年245天 | 0.00% | 2.93% |
004724 | 先锋聚元A | 混合型 | 2017-11-17 | 2019-09-27 | 1年323天 | 5.76% | -13.32% |
004725 | 先锋聚元C | 混合型 | 2017-11-17 | 2019-09-27 | 1年323天 | 4.19% | -13.32% |
004151 | 先锋日添利A | 货币型 | 2017-04-21 | 2019-09-27 | 2年177天 | 0.00% | -7.59% |
004152 | 先锋日添利B | 货币型 | 2017-04-21 | 2019-09-27 | 2年177天 | 0.00% | -7.59% |
003585 | 先锋现金宝 | 货币型 | 2017-03-24 | 2018-05-28 | 1年74天 | 0.00% | -4.11% |
- 任职生涯
2019-12-20至2023-03-14 任职本基金经理(3年112天) |
||||
胡中原,硕士研究生。已取得基金从业资格,2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日起担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理;2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日起任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月10日起任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月5日起至2023年3月14日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起至2023年3月14日任华商现金增利货币市场基金基金经理。自2020年3月10日起至2020年7月15日任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。自2020年06月08日起任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年6月19日起任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。自2020年09月25日起任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理。自2021年01月20日起任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月28日起任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年05月10日起任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019053 | 华商元亨混合C | 混合型 | 2023-08-16 | 至今 | 153天 | -5.96% | -8.13% |
002176 | 华商双翼平衡混合C | 混合型 | 2023-06-16 | 至今 | 214天 | -21.94% | -11.59% |
015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 债券型 | 2022-05-10 | 至今 | 1年260天 | 4.88% | -4.67% |
014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型 | 2022-03-28 | 至今 | 1年303天 | 4.34% | -9.97% |
010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 债券型 | 2021-01-20 | 至今 | 3年23天 | 12.72% | -19.23% |
008489 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 债券型 | 2020-09-25 | 至今 | 3年140天 | 11.37% | -10.11% |
008490 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 债券型 | 2020-09-25 | 至今 | 3年140天 | 10.33% | -10.11% |
001448 | 华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2020-06-19 | 至今 | 3年238天 | 41.00% | -2.48% |
008721 | 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-06-08 | 至今 | 3年249天 | 11.63% | -1.49% |
630012 | 华商现金增利货币A | 货币型 | 2019-12-20 | 2023-03-14 | 3年112天 | 0.00% | 8.00% |
630112 | 华商现金增利货币B | 货币型 | 2019-12-20 | 2023-03-14 | 3年112天 | 0.00% | 8.00% |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-06-19 | 至今 | 4年248天 | 80.30% | -0.82% |
003403 | 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2019-06-05 | 2023-03-14 | 3年310天 | 11.07% | 13.42% |
007210 | 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2019-06-05 | 2023-03-14 | 3年310天 | 9.40% | 13.42% |
004206 | 华商元亨混合A | 混合型 | 2019-05-10 | 至今 | 4年288天 | 72.16% | -1.54% |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-19 | 至今 | 4年340天 | 81.28% | -6.37% |
- 任职生涯
2016-08-11至2019-12-31 任职本基金经理(3年169天) |
||||
李丹,硕士研究生。过往从业经历 2007年7月至2008年8月就职于领锐资产管理股份有限公司,任研究员。2008年9月至2012年5月就职于昆仑健康保险股份有限公司,任固定收益研究员。2012年5月加入华商基金管理有限公司,任债券研究员。2015年7月21日起担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理。2016年8月11日起至2019年12月31日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2016年8月25日至2017年9月6日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起至2019年12月31日任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月26日起至2019年12月31日任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-26 | 2019-12-31 | 2年176天 | -5.76% | -6.08% |
003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-26 | 2019-12-31 | 2年176天 | -6.79% | -6.08% |
004206 | 华商元亨混合A | 混合型 | 2017-01-25 | 2019-12-31 | 3年2天 | -5.88% | -3.16% |
630003 | 华商收益增强债券A | 债券型 | 2016-08-25 | 2017-09-06 | 1年21天 | -2.63% | 10.33% |
630103 | 华商收益增强债券B | 债券型 | 2016-08-25 | 2017-09-06 | 1年21天 | -2.97% | 10.33% |
630012 | 华商现金增利货币A | 货币型 | 2016-08-11 | 2019-12-31 | 3年169天 | 0.00% | 1.58% |
630112 | 华商现金增利货币B | 货币型 | 2016-08-11 | 2019-12-31 | 3年169天 | 0.00% | 1.58% |
- 任职生涯
2012-12-11至2017-05-12 任职本基金经理(4年189天) |
||||
刘晓晨、男、金融学硕士。具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月任职于泰康人寿保险公司团体业务管理岗。2004年6月至2010年7月在瑞泰人寿保险股份有限公司担任固定收益助理经理。2010年7月26日起在华商基金管理有限公司研究发展部从事宏观策略与固定收益研究工作。2012年12月11日至2017年5月12日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2015年9月8日至2017年9月25日任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2015年10月14日至2017年4月21日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2016年9月20日起至2017年9月25日任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年01月07日至2020年9月30日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月12日至2020年10月12日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理。2018年02月12日起至2020年6月15日任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年04月15日起至2023年7月6日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年7月9日起至2023年7月6日任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月12日起至2023年7月6日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。自2022年4月7日起至2023年7月6日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2022年4月22日起至2022年11月2日任中加科享混合型证券投资基金基金经理。自2022年05月05日起至2023年07月06日任聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年71天 | 5.64% | 4.49% |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年71天 | 5.14% | 4.49% |
008033 | 中加科盈混合A | 混合型 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年99天 | 3.75% | -0.96% |
008034 | 中加科盈混合C | 混合型 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年99天 | 3.00% | -0.96% |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年337天 | -5.03% | -9.06% |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年337天 | -6.45% | -9.06% |
011433 | 中加聚优一年混合A | 混合型 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 2年15天 | 5.51% | -9.04% |
011434 | 中加聚优一年混合C | 混合型 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 2年15天 | 4.46% | -9.04% |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年100天 | 7.71% | -5.69% |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年100天 | 6.76% | -5.69% |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-07 | 2020-09-30 | 1年64天 | 86.46% | 16.23% |
519150 | 新华优选消费混合 | 混合型 | 2018-01-12 | 2020-10-12 | 2年292天 | 54.62% | -2.06% |
003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年14天 | 0.20% | 10.54% |
003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年14天 | -0.20% | 10.54% |
001751 | 华商信用增强债券A | 债券型 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年36天 | 6.60% | 5.40% |
001752 | 华商信用增强债券C | 债券型 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年36天 | 5.70% | 5.40% |
630012 | 华商现金增利货币A | 货币型 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年189天 | 0.00% | 48.62% |
630112 | 华商现金增利货币B | 货币型 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年189天 | 0.00% | 48.62% |
- 任职生涯