2015-09-30至今 任职本基金经理(3年58天) |
任职以来收益:8.05% | 同期上证:-15.88% | ||
周薇,硕士研究生,北京大学金融学硕士,6年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员。2014年4月17日至2014年8月27日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年10月22日至2016年11月3日任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2015年4月21日至2018年1月24日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月21日起任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年05月20日至2018年10月26日任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月23日转型为东方永润债券型证券投资基金)。2015年7月3日起任东方新价值混合型证券投资基金基金经理。2015年9月30日起任东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2018年4月10日任东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月15日起任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月27日起任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 | 至今 | 1年316天 | 3.76% | -17.55% |
003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 | 至今 | 1年316天 | 2.99% | -17.55% |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-20 | 2018-01-24 | 1年288天 | 26.88% | 19.74% |
002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-15 | 至今 | 2年216天 | 8.48% | -16.57% |
002162 | 东方新价值混合C | 混合型 | 2015-11-20 | 至今 | 3年7天 | -2.01% | -29.26% |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-20 | 至今 | 3年7天 | 97.24% | -29.26% |
001450 | 东方稳定增利债券A | 债券型 | 2015-09-30 | 至今 | 3年58天 | 8.05% | -15.88% |
001451 | 东方稳定增利债券C | 债券型 | 2015-09-30 | 至今 | 3年58天 | 7.47% | -15.88% |
001495 | 东方新价值混合A | 混合型 | 2015-07-03 | 至今 | 3年147天 | 12.22% | -30.35% |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-21 | 2018-01-24 | 2年297天 | 32.44% | -17.10% |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-21 | 至今 | 3年220天 | 5.82% | -40.19% |
400006 | 东方金账簿货币B | 货币型 | 2014-10-22 | 2016-11-03 | 2年31天 | 0.00% | 34.49% |
400005 | 东方金账簿货币A | 货币型 | 2014-08-28 | 2016-11-03 | 2年86天 | 0.00% | 42.50% |
- 任职生涯
2015-09-30至2017-03-24 任职本基金经理(1年185天) |
任职以来收益:7.11% | 同期上证:7.10% | ||
李仆,硕士研究生,证券从业年限18年,证券投资管理从业年限18年,曾任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛(香港)贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司,2011年8月16日至2014年2月18日任信诚经典优债债券型证券投资基金基金经理,2012年6月18日至2014年2月18日任信诚三得益债券型证券投资基金基金经理,2013年2月7日至2014年2月18日任信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年10月13日至2017年3月24日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理,2014年11月25日至2017年03月24日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。现任固定收益部总经理、投资决策委员会委员,2015年5月4日至2017年3月24日任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月12日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月30日至2017年3月24日任东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年3月24日任东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日至2017年3月24日任东方合家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月17日至2017年3月24日任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理。2016年11月2日至2017年3月24日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月5日起任华润元大基金管理有限公司副总经理。2018年8月22日起任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2018年8月22日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 混合型 | 2018-08-22 | 至今 | 69天 | -15.64% | -5.40% |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型 | 2018-08-22 | 至今 | 69天 | 0.78% | -5.40% |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型 | 2018-08-22 | 至今 | 69天 | 0.88% | -5.40% |
003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-02 | 2017-03-24 | 142天 | 0.21% | 5.37% |
003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-02 | 2017-03-24 | 142天 | 0.05% | 5.37% |
001450 | 东方稳定增利债券A | 债券型 | 2015-09-30 | 2017-03-24 | 1年185天 | 7.11% | 7.10% |
001451 | 东方稳定增利债券C | 债券型 | 2015-09-30 | 2017-03-24 | 1年185天 | 6.48% | 7.10% |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-25 | 2017-03-24 | 2年138天 | 40.18% | 27.33% |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-25 | 2017-03-24 | 2年138天 | 38.89% | 27.33% |
400009 | 东方稳健回报债券 | 债券型 | 2014-10-13 | 2017-03-24 | 2年181天 | 11.01% | 38.18% |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 债券型 | 2013-02-07 | 2014-02-18 | 1年20天 | -2.70% | -12.38% |
550019 | 信诚优质纯债债券B | 债券型 | 2013-02-07 | 2014-02-18 | 1年20天 | -3.10% | -12.38% |
550004 | 信诚三得益债券A | 债券型 | 2012-06-18 | 2014-02-18 | 1年254天 | 3.06% | -8.50% |
550005 | 信诚三得益债券B | 债券型 | 2012-06-18 | 2014-02-18 | 1年254天 | 2.47% | -8.50% |
- 任职生涯