2017-11-07至今 任职本基金经理(1年27天) |
任职以来收益:-3.02% | 同期上证:-24.43% | ||
吴刚,中国硕士,证券从业年限6年,证券投资管理从业年限6年。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任创新业务投资部总监。自2017年11月07日起任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001377 | 中融新产业混合A | 混合型 | 2017-11-07 | 至今 | 1年27天 | -3.02% | -24.43% |
001378 | 中融新产业混合C | 混合型 | 2017-11-07 | 至今 | 1年27天 | -3.78% | -24.43% |
- 任职生涯
2017-07-12至2018-07-25 任职本基金经理(1年22天) |
任职以来收益:-3.10% | 同期上证:-9.19% | ||
姜涛,上海交通大学经济学博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。2015年6月12日至2018年7月25日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月14日起更名为中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金)。2015年6月17日至2016年6月28日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月20日至2018年7月25日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年2月26日起更名为中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金)。2015年11月25日至2016年6月28日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年1月29日至2016年6月28日任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月1日至2018年2月28日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月5日起至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年7月25日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月9日起任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004836 | 中融鑫价值混合A | 混合型 | 2018-03-09 | 至今 | 261天 | -15.09% | -22.00% |
004837 | 中融鑫价值混合C | 混合型 | 2018-03-09 | 至今 | 261天 | -15.27% | -22.00% |
001377 | 中融新产业混合A | 混合型 | 2017-07-12 | 2018-07-25 | 1年22天 | -3.10% | -9.19% |
001378 | 中融新产业混合C | 混合型 | 2017-07-12 | 2018-07-25 | 1年22天 | -4.90% | -9.19% |
001387 | 中融新经济混合A | 混合型 | 2015-11-25 | 至今 | 3年28天 | 88.58% | -29.29% |
001388 | 中融新经济混合C | 混合型 | 2015-11-25 | 至今 | 3年28天 | -8.92% | -29.29% |
001389 | 中融鑫视野混合A | 混合型 | 2015-10-20 | 2018-07-25 | 2年297天 | 0.81% | -15.23% |
001390 | 中融鑫视野混合C | 混合型 | 2015-10-20 | 2018-07-25 | 2年297天 | -4.85% | -15.23% |
001261 | 中融新机遇混合 | 混合型 | 2015-06-17 | 至今 | 3年189天 | -15.19% | -48.08% |
001413 | 中融鑫起点混合A | 混合型 | 2015-06-12 | 2018-07-25 | 3年71天 | -4.57% | -43.80% |
001414 | 中融鑫起点混合C | 混合型 | 2015-06-12 | 2018-07-25 | 3年71天 | -8.81% | -43.80% |
- 任职生涯