2016-04-16至今 任职本基金经理(1年221天) |
任职以来收益:-3.01% | 同期上证:13.65% | ||
江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月23日起任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月7日起任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2014 年3月21日起任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2014年8月29日起任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。证券从业16年。2016年2月4日起至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日起任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2016-08-24 | 至今 | 1年91天 | 1.03% | 11.73% |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2016-08-24 | 至今 | 1年91天 | 0.78% | 11.73% |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2016-07-29 | 至今 | 1年117天 | -1.78% | 15.72% |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | -1.30% | 13.65% |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | -1.83% | 13.65% |
000316 | 中海惠利 | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | -4.04% | 13.65% |
000317 | 中海惠利A | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | 5.31% | 13.65% |
000318 | 中海惠利B | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | -5.04% | 13.65% |
150154 | 中海惠丰分级债券B | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | -5.53% | 13.65% |
163909 | 中海惠丰分级债券 | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | -3.01% | 13.65% |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 债券型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | 5.24% | 13.65% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | 0.00% | 13.65% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2016-04-16 | 至今 | 1年221天 | 0.00% | 13.65% |
002110 | 中海中鑫 | 混合型 | 2016-02-04 | 2017-07-28 | 1年184天 | 8.47% | 16.98% |
000674 | 中海惠祥分级债券 | 债券型 | 2014-08-29 | 至今 | 3年105天 | -0.30% | 55.50% |
000675 | 中海惠祥分级债券A | 债券型 | 2014-08-29 | 至今 | 3年105天 | 13.40% | 55.50% |
000676 | 中海惠祥分级债券B | 债券型 | 2014-08-29 | 至今 | 3年105天 | 9.00% | 55.50% |
000003 | 中海可转债债券A类 | 债券型 | 2014-03-21 | 至今 | 3年266天 | 13.83% | 68.38% |
000004 | 中海可转债债券C类 | 债券型 | 2014-03-21 | 至今 | 3年266天 | 14.43% | 68.38% |
163907 | 中海惠裕 | 债券型 | 2013-01-07 | 至今 | 4年348天 | 33.90% | 50.87% |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型 | 2011-03-23 | 至今 | 6年292天 | 32.80% | 16.94% |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型 | 2011-03-23 | 至今 | 6年292天 | 28.70% | 16.94% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2010-07-28 | 2012-10-26 | 2年109天 | 0.00% | -21.55% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2010-07-28 | 2012-10-26 | 2年109天 | 0.00% | -21.55% |
- 任职生涯
2015-05-26至2016-11-18 任职本基金经理(1年186天) |
任职以来收益:5.13% | 同期上证:-34.98% | ||
冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士,证券从业年限11年。历任华泰保险股份有限公司交易员,平安证券股份有限公司投资经理,兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月进入本公司工作,任职于投研中心。2012年10月至2016年11月18日任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月26日至2016年11月18日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年5月26日至2016年11月18日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年8月21日至2016年11月18日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2016年11月18日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型 | 2016-02-04 | 2016-11-18 | 288天 | 2.46% | 14.81% |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2015-08-21 | 2016-11-18 | 1年99天 | 2.14% | -8.98% |
000316 | 中海惠利 | 债券型 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年186天 | 6.94% | -34.98% |
000317 | 中海惠利A | 债券型 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年186天 | 5.59% | -34.98% |
000318 | 中海惠利B | 债券型 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年186天 | 10.73% | -34.98% |
150154 | 中海惠丰分级债券B | 债券型 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年186天 | 7.86% | -34.98% |
163909 | 中海惠丰分级债券 | 债券型 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年186天 | 5.13% | -34.98% |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 债券型 | 2015-05-26 | 2016-11-18 | 1年186天 | 5.02% | -34.98% |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年228天 | 19.60% | 54.44% |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年228天 | 18.70% | 54.44% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年60天 | 0.00% | 54.53% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年60天 | 0.00% | 54.53% |
- 任职生涯
2013-09-12至2015-05-26 任职本基金经理(1年265天) |
任职以来收益:22.80% | 同期上证:117.72% | ||
陆成来先生,上海财经大学统计学专业博士。历任安徽省巢湖市钓鱼初级中学教师,安徽省淮北市朔里矿中学教师,兴业证券股份有限公司研究所策略部经理、资深研究员、固定收益部投资经理、董事副总经理、证券资产管理分公司客户资产管理部副总监兼投资主办。2012年9月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投资副总监,现任投资副总监兼固定收益部总监。2013年1月至2015年5月26日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,2013年9月至2015年5月26日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2013年11月至2015年5月26日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000316 | 中海惠利 | 债券型 | 2013-11-21 | 2015-05-26 | 1年195天 | 19.60% | 122.64% |
000317 | 中海惠利A | 债券型 | 2013-11-21 | 2015-05-26 | 1年195天 | 7.30% | 122.64% |
000318 | 中海惠利B | 债券型 | 2013-11-21 | 2015-05-26 | 1年195天 | 20.20% | 122.64% |
150154 | 中海惠丰分级债券B | 债券型 | 2013-09-12 | 2015-05-26 | 1年265天 | 23.40% | 117.72% |
163909 | 中海惠丰分级债券 | 债券型 | 2013-09-12 | 2015-05-26 | 1年265天 | 22.80% | 117.72% |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 债券型 | 2013-09-12 | 2015-05-26 | 1年265天 | 7.50% | 117.72% |
163907 | 中海惠裕 | 债券型 | 2013-01-12 | 2015-05-26 | 2年152天 | 20.80% | 112.43% |
- 任职生涯