2023-03-15至今 任职本基金经理(1年204天) |
||||
温秀娟女士,中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日起在广发基金管理有限公司固定收益部工作,2010年4月29日起任广发货币基金的基金经理(自2020年4月20日至2020年10月15日因休假暂离),2013年1月14日至2020年9月25日任广发理财30天债券基金基金经理(自2020年4月20日至2020年9月25日因休假暂离),2013年6月20日至2020年12月21日任广发理财7天债券基金(2020年4月22日转型为广发景宁纯债债券型证券投资基金)的基金经理(自2020年4月20日至2020年10月15日因休假暂离)。2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理(自2020年4月20日至2020年10月15日因休假暂离),2014年3月17日起任广发基金理有限公司固定收益部副总经理。2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理(自2020年4月20日至2020年10月15日因休假暂离)。2016年11月22日起任广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2020年4月20日至2020年10月15日因休假暂离)。2017年10月31日起任广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2020年4月20日至2020年10月15日因休假暂离)。自2022年06月02日起任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年12月12日起任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-12 | 至今 | 288天 | 3.08% | -3.57% |
019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-12 | 至今 | 288天 | 3.05% | -3.57% |
019672 | 广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 | 至今 | 341天 | 0.00% | -2.91% |
019675 | 广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 | 至今 | 341天 | 0.00% | -2.91% |
018671 | 广发添利货币ETFC | 货币型 | 2023-09-01 | 至今 | 1年34天 | 0.00% | -7.56% |
018090 | 广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 | 至今 | 1年204天 | 0.00% | -11.25% |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2022-06-02 | 至今 | 2年134天 | 5.30% | -9.36% |
000037 | 广发景宁纯债A | 债券型 | 2020-04-22 | 2020-12-21 | 243天 | 0.24% | 20.27% |
000389 | 广发天天红A | 货币型 | 2017-10-31 | 至今 | 7年29天 | 0.00% | -14.65% |
002183 | 广发天天红B | 货币型 | 2017-10-31 | 至今 | 7年29天 | 0.00% | -14.65% |
005107 | 广发添利货币ETFB | 货币型 | 2017-08-22 | 至今 | 7年99天 | 0.00% | -11.97% |
005092 | 广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 | 至今 | 7年105天 | 0.00% | -10.79% |
003281 | 广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 | 至今 | 8年97天 | 0.00% | -5.58% |
000748 | 广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-28 | 至今 | 10年121天 | 0.00% | 31.90% |
- 任职生涯
2023-03-15至今 任职本基金经理(1年204天) |
||||
任爽女士,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,2008年7月至2012年12月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日至2019年1月8日任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日至2020年12月21日任广发理财7天债券基金(2020年4月22日转型为广发景宁纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日至2020年7月1日担任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2016年3月21日起至2019年10月29日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金(2019年3月27日起转型为广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2016年11月16日起至2021年10月14日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月21日转型为广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金)。2016年11月16日起至2019年10月29日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019672 | 广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 | 至今 | 341天 | 0.00% | -2.91% |
018090 | 广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 | 至今 | 1年204天 | 0.00% | -11.25% |
000037 | 广发景宁纯债A | 债券型 | 2020-04-22 | 2020-12-21 | 243天 | 0.24% | 20.27% |
004796 | 广发钱袋子E | 货币型 | 2017-07-10 | 至今 | 7年142天 | 0.00% | -9.85% |
002118 | 广发安盈混合A | 混合型 | 2016-12-09 | 2020-05-28 | 3年198天 | 12.60% | -11.96% |
002119 | 广发安盈混合C | 混合型 | 2016-12-09 | 2020-05-28 | 3年198天 | 12.20% | -11.96% |
002128 | 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-16 | 2021-10-14 | 5年13天 | 19.10% | 11.02% |
002133 | 广发鑫益混合 | 混合型 | 2016-11-16 | 2019-10-29 | 3年9天 | 14.70% | -7.83% |
003281 | 广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 | 至今 | 8年97天 | 0.00% | -5.58% |
002446 | 广发利鑫混合A | 混合型 | 2016-03-21 | 2019-10-29 | 3年249天 | 29.20% | -2.14% |
002183 | 广发天天红B | 货币型 | 2015-12-15 | 至今 | 9年3天 | 0.00% | -17.49% |
001355 | 广发聚泰混合A | 混合型 | 2015-06-08 | 2020-07-01 | 5年70天 | 43.20% | -41.04% |
001356 | 广发聚泰混合C | 混合型 | 2015-06-08 | 2020-07-01 | 5年70天 | 22.90% | -41.04% |
001134 | 广发天天利货币E | 货币型 | 2015-03-23 | 至今 | 9年270天 | 0.00% | -21.46% |
000748 | 广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-28 | 至今 | 10年121天 | 0.00% | 31.90% |
000509 | 广发钱袋子A | 货币型 | 2014-05-30 | 至今 | 10年211天 | 0.00% | 42.03% |
000475 | 广发天天利货币A | 货币型 | 2014-01-27 | 至今 | 10年334天 | 0.00% | 42.44% |
000476 | 广发天天利货币B | 货币型 | 2014-01-27 | 至今 | 10年334天 | 0.00% | 42.44% |
000389 | 广发天天红A | 货币型 | 2013-10-22 | 至今 | 11年75天 | 0.00% | 31.02% |
- 任职生涯