2023-08-22至今 任职本基金经理(1年45天) |
||||
郅元先生,研究生、硕士。2018年6月进入万家基金管理有限公司工作,任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理,历任固定收益部基金经理。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职。2018年7月24日起任万家天添宝货币市场基金基金经理。2018年7月24日起任万家现金增利货币市场基金基金经理。自2019年1月31日起任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年8月22日起任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019099 | 万家货币F | 货币型 | 2024-08-27 | 至今 | 30天 | 0.00% | 5.34% |
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2023-08-22 | 至今 | 1年45天 | 0.00% | -3.83% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2023-08-22 | 至今 | 1年45天 | 0.00% | -3.83% |
015705 | 万家现金宝货币E | 货币型 | 2023-08-22 | 至今 | 1年45天 | 0.00% | -3.83% |
018614 | 万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 | 至今 | 1年113天 | 0.00% | -7.75% |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2022-06-23 | 至今 | 2年114天 | 5.34% | -9.61% |
007488 | 万家民安增利A | 债券型 | 2019-12-27 | 2022-03-23 | 2年105天 | 5.79% | 8.85% |
007489 | 万家民安增利C | 债券型 | 2019-12-27 | 2022-03-23 | 2年105天 | 4.95% | 8.85% |
000764 | 万家货币E | 货币型 | 2019-12-20 | 至今 | 4年318天 | 0.00% | -0.13% |
002664 | 万家瑞和A | 混合型 | 2019-12-20 | 2022-03-23 | 2年112天 | 5.43% | 8.86% |
002665 | 万家瑞和C | 混合型 | 2019-12-20 | 2022-03-23 | 2年112天 | 5.36% | 8.86% |
004169 | 万家现金增利货币A | 货币型 | 2018-07-24 | 至今 | 6年120天 | 0.00% | 3.28% |
004170 | 万家现金增利货币B | 货币型 | 2018-07-24 | 至今 | 6年120天 | 0.00% | 3.28% |
004717 | 万家天添宝A | 货币型 | 2018-07-24 | 至今 | 6年120天 | 0.00% | 3.28% |
004718 | 万家天添宝B | 货币型 | 2018-07-24 | 至今 | 6年120天 | 0.00% | 3.28% |
- 任职生涯
2022-07-21至今 任职本基金经理(2年86天) |
||||
黄倩倩女士,2022年2月入职万家基金管理有限公司,任现金管理部基金经理。过往从业经历:曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。自2017年6月6日起至2022年1月27日任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月19日起至2022年1月27日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金(2019年9月10日转型为金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。自2018年7月7日至2019年9月19日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月7日起至2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年7月7日起至2022年1月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年09月26日起至2022年1月27日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年12月26日至2021年12月27日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年3月27日起至2022年1月27日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年4月26日起至2022年1月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。自2022年7月21日起任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 | 至今 | 2年86天 | 0.00% | -8.28% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 | 至今 | 2年86天 | 0.00% | -8.28% |
015705 | 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 | 至今 | 2年86天 | 0.00% | -8.28% |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 | 2022-01-27 | 233天 | 0.09% | -5.19% |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 | 2022-01-27 | 233天 | -11.08% | -5.19% |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 | 2022-01-27 | 2年325天 | 5.12% | 12.29% |
005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-26 | 2022-01-27 | 3年151天 | 12.41% | 20.93% |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 | 2022-01-27 | 3年232天 | -3.94% | 20.57% |
004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 | 2022-01-27 | 3年232天 | 14.95% | 20.57% |
003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 | 2022-01-27 | 4年167天 | 19.44% | 1.11% |
004372 | 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 | 2022-01-27 | 4年272天 | 0.00% | 9.42% |
004373 | 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 | 2022-01-27 | 4年272天 | 0.00% | 9.42% |
- 任职生涯
2020-07-28至2023-01-16 任职本基金经理(2年190天) |
||||
陈佳昀先生,上海财经大学金融学硕士。2017年4月入职万家基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,历任固定收益部基金经理助理。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。历任财达证券固定收益部研究员、财达证券资产管理部集合资产管理计划投资主办,在资产管理业务领域拥有丰富的实战经验,投资业绩表现优异,投资风格稳健,在严格控制风险的基础上追求绝对收益。自2017年6月5日起任万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2017年6月5日起至2019年9月9日任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月5日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月28日起至2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起至2019年9月9日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起至2022年3月23日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月16日至2024年8月21日任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2017年9月28日起至2019年9月9日任万家天添宝货币市场基金基金经理。2018年1月30日起至2019年9月9日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2018年8月15日起至2019年9月9日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月17日至2021年2月22日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。自2020年04月22日起至2022年3月23日任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月28日起至2023年1月16日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年5月13日起任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年5月13日起任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年03月18日起任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-18 | 至今 | 192天 | 0.14% | -2.72% |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-18 | 至今 | 192天 | -0.07% | -2.72% |
019684 | 万家添利A | 债券型 | 2023-10-18 | 至今 | 344天 | -0.99% | -1.89% |
007979 | 万家惠享 | 债券型 | 2023-05-13 | 至今 | 1年146天 | 3.38% | -9.36% |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-05-13 | 至今 | 1年146天 | -2.07% | -9.36% |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-05-13 | 至今 | 1年146天 | -2.60% | -9.36% |
015705 | 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-05-06 | 2023-01-16 | 255天 | 0.00% | 7.53% |
015207 | 万家鑫瑞D | 债券型 | 2022-02-25 | 2022-03-23 | 26天 | -0.10% | -5.23% |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-28 | 至今 | 3年118天 | -0.57% | -16.79% |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-28 | 至今 | 3年118天 | -1.86% | -16.79% |
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | 2年190天 | 0.00% | -0.01% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | 2年190天 | 0.00% | -0.01% |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 1年344天 | 20.44% | 15.02% |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 1年344天 | 19.53% | 15.02% |
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | 1年231天 | 0.00% | -13.28% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | 1年231天 | 0.00% | -13.28% |
004717 | 万家天添宝A | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | 1年355天 | 0.00% | -9.43% |
004718 | 万家天添宝B | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | 1年355天 | 0.00% | -9.43% |
003518 | 万家鑫瑞A | 债券型 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 4年304天 | 19.56% | 2.60% |
003519 | 万家鑫瑞E | 债券型 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 4年304天 | 21.94% | 2.60% |
004464 | 万家玖盛A | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 2年90天 | 8.99% | -5.12% |
004465 | 万家玖盛C | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 2年90天 | 8.88% | -5.12% |
000764 | 万家货币E | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | 2年193天 | 0.00% | -5.30% |
161908 | 万家添利C | 债券型 | 2017-06-05 | 至今 | 7年178天 | 34.33% | -2.93% |
- 任职生涯
2018-12-08至2021-05-15 任职本基金经理(2年177天) |
||||
侯慧娣女士,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生候选人。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,担任固收投资副总监兼固定收益总部总经理。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月起在德邦基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析。自2013年08月29日起至2015年6月24日任德信A、德邦德信、德信B的基金经理。自2013年10月15日起至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2015年12月25日起至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年12月25日起至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。自2016年3月15日起至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月30日起至2018年5月9日任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月15日起至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月1日起至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月8日起至2020年9月17日任万家家享纯债债券型证券投资基金(2019年9月23日起更名为万家家享中短债债券型证券投资基金)基金经理。自2018年12月8日起至2021年5月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月8日起至2021年5月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。自2018年12月8日起至2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年07月31日起至2020年12月5日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年08月18日起至2021年5月7日任万家家丰中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月28日起任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月6日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型 | 2023-12-25 | 至今 | 276天 | 0.00% | 2.81% |
019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型 | 2023-11-13 | 至今 | 318天 | 0.00% | -1.50% |
020039 | 东吴货币C | 货币型 | 2023-11-13 | 至今 | 318天 | 0.00% | -1.50% |
015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 331天 | 3.96% | -0.59% |
015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 331天 | 3.77% | -0.59% |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 331天 | 1.62% | -0.59% |
016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 331天 | 5.49% | -0.59% |
016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 331天 | 5.31% | -0.59% |
018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 331天 | 6.89% | -0.59% |
018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 331天 | 6.71% | -0.59% |
003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2023-09-28 | 至今 | 1年8天 | 0.00% | -3.52% |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2023-09-28 | 至今 | 1年8天 | 0.00% | -3.52% |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型 | 2020-08-18 | 2021-05-07 | 262天 | 0.03% | -0.93% |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型 | 2020-08-18 | 2021-05-07 | 262天 | -0.20% | -0.93% |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型 | 2019-09-23 | 2020-09-17 | 1年4天 | 1.31% | 9.85% |
007488 | 万家民安增利A | 债券型 | 2019-07-31 | 2020-12-05 | 1年137天 | 2.85% | 16.51% |
007489 | 万家民安增利C | 债券型 | 2019-07-31 | 2020-12-05 | 1年137天 | 2.41% | 16.51% |
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 0.00% | 36.10% |
002664 | 万家瑞和A | 混合型 | 2018-12-08 | 2020-07-16 | 1年230天 | 5.13% | 24.20% |
002665 | 万家瑞和C | 混合型 | 2018-12-08 | 2020-07-16 | 1年230天 | 4.27% | 24.20% |
003734 | 万家瑞盈A | 混合型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 7.23% | 36.10% |
003735 | 万家瑞盈C | 混合型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 6.95% | 36.10% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 0.00% | 36.10% |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-25 | 2018-06-28 | 2年204天 | 11.03% | -23.18% |
000300 | 德邦德利货币A | 货币型 | 2013-10-15 | 2015-06-24 | 1年261天 | 0.00% | 110.00% |
000301 | 德邦德利货币B | 货币型 | 2013-10-15 | 2015-06-24 | 1年261天 | 0.00% | 110.00% |
- 任职生涯
2018-01-30至2019-09-09 任职本基金经理(1年231天) |
||||
陈佳昀先生,上海财经大学金融学硕士。2017年4月入职万家基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,历任固定收益部基金经理助理。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。历任财达证券固定收益部研究员、财达证券资产管理部集合资产管理计划投资主办,在资产管理业务领域拥有丰富的实战经验,投资业绩表现优异,投资风格稳健,在严格控制风险的基础上追求绝对收益。自2017年6月5日起任万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2017年6月5日起至2019年9月9日任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月5日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月28日起至2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起至2019年9月9日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起至2022年3月23日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月16日至2024年8月21日任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2017年9月28日起至2019年9月9日任万家天添宝货币市场基金基金经理。2018年1月30日起至2019年9月9日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2018年8月15日起至2019年9月9日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月17日至2021年2月22日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。自2020年04月22日起至2022年3月23日任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月28日起至2023年1月16日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年5月13日起任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年5月13日起任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年03月18日起任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-18 | 至今 | 192天 | 0.14% | -2.72% |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-18 | 至今 | 192天 | -0.07% | -2.72% |
019684 | 万家添利A | 债券型 | 2023-10-18 | 至今 | 344天 | -0.99% | -1.89% |
007979 | 万家惠享 | 债券型 | 2023-05-13 | 至今 | 1年146天 | 3.38% | -9.36% |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-05-13 | 至今 | 1年146天 | -2.07% | -9.36% |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-05-13 | 至今 | 1年146天 | -2.60% | -9.36% |
015705 | 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-05-06 | 2023-01-16 | 255天 | 0.00% | 7.53% |
015207 | 万家鑫瑞D | 债券型 | 2022-02-25 | 2022-03-23 | 26天 | -0.10% | -5.23% |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-28 | 至今 | 3年118天 | -0.57% | -16.79% |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-28 | 至今 | 3年118天 | -1.86% | -16.79% |
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | 2年190天 | 0.00% | -0.01% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | 2年190天 | 0.00% | -0.01% |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 1年344天 | 20.44% | 15.02% |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 1年344天 | 19.53% | 15.02% |
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | 1年231天 | 0.00% | -13.28% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | 1年231天 | 0.00% | -13.28% |
004717 | 万家天添宝A | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | 1年355天 | 0.00% | -9.43% |
004718 | 万家天添宝B | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | 1年355天 | 0.00% | -9.43% |
003518 | 万家鑫瑞A | 债券型 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 4年304天 | 19.56% | 2.60% |
003519 | 万家鑫瑞E | 债券型 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 4年304天 | 21.94% | 2.60% |
004464 | 万家玖盛A | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 2年90天 | 8.99% | -5.12% |
004465 | 万家玖盛C | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 2年90天 | 8.88% | -5.12% |
000764 | 万家货币E | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | 2年193天 | 0.00% | -5.30% |
161908 | 万家添利C | 债券型 | 2017-06-05 | 至今 | 7年178天 | 34.33% | -2.93% |
- 任职生涯
2015-10-17至2018-03-15 任职本基金经理(2年168天) |
||||
高翰昆,英国诺丁汉大学硕士,2009年7月进入万家基金工作,先后担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。自2014年12月1日至2015年5月18日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。自2014年12月1日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年3月17日至2015年6月7日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2015年5月5日至2018年8月15日任万家双擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2014年12月1日至2017年06月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年3月17日至2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。自2015年6月19日至2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年10月17日起至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。自2015年10月17日至2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。自2015年12月7日至2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年4月26日至2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年6月2日至2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。自2016年6月23日至2018年8月15日任万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理。自2016年9月26日起至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月11日至2018年8月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月17日至2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月25日至2018年8月15日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月30日起至2018年3月15日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月7日至2018年8月15日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月30日至2018年8月15日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。自2018年2月7日至2018年8月15日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月1日至2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2018-02-07 | 2018-08-15 | 189天 | 0.05% | -17.71% |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2018-02-07 | 2018-08-15 | 189天 | 0.01% | -17.71% |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 股票型 | 2018-01-30 | 2018-08-15 | 197天 | 0.85% | -21.93% |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 股票型 | 2018-01-30 | 2018-08-15 | 197天 | -0.20% | -21.93% |
004811 | 万家现金宝货币B | 货币型 | 2017-07-24 | 2018-03-15 | 234天 | 0.00% | 1.25% |
003518 | 万家鑫瑞A | 债券型 | 2017-06-07 | 2018-08-15 | 1年78天 | 6.67% | -13.28% |
003519 | 万家鑫瑞E | 债券型 | 2017-06-07 | 2018-08-15 | 1年78天 | 7.21% | -13.28% |
003751 | 万家瑞隆A | 混合型 | 2016-11-30 | 2018-03-15 | 1年114天 | 13.76% | 1.26% |
001530 | 万家瑞富A | 混合型 | 2016-11-25 | 2018-08-15 | 1年272天 | 1.63% | -16.51% |
001633 | 万家瑞祥A | 混合型 | 2016-11-17 | 2018-08-15 | 1年280天 | 4.37% | -15.12% |
001634 | 万家瑞祥C | 混合型 | 2016-11-17 | 2018-08-15 | 1年280天 | 4.03% | -15.12% |
003734 | 万家瑞盈A | 混合型 | 2016-11-11 | 2018-08-15 | 1年286天 | 8.31% | -14.79% |
003735 | 万家瑞盈C | 混合型 | 2016-11-11 | 2018-08-15 | 1年286天 | 8.62% | -14.79% |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 股票型 | 2016-09-26 | 2017-10-25 | 1年38天 | 4.04% | 13.97% |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 股票型 | 2016-09-26 | 2017-10-25 | 1年38天 | 30.51% | 13.97% |
002664 | 万家瑞和A | 混合型 | 2016-04-26 | 2018-08-15 | 2年129天 | 16.42% | -8.14% |
002665 | 万家瑞和C | 混合型 | 2016-04-26 | 2018-08-15 | 2年129天 | 12.25% | -8.14% |
001635 | 万家瑞益A | 混合型 | 2015-12-07 | 2018-08-15 | 2年270天 | 18.80% | -23.00% |
001636 | 万家瑞益C | 混合型 | 2015-12-07 | 2018-08-15 | 2年270天 | 16.34% | -23.00% |
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2015-10-17 | 2018-03-15 | 2年168天 | 0.00% | -2.82% |
161902 | 万家增强收益债券 | 债券型 | 2015-10-17 | 2018-08-15 | 2年321天 | 0.62% | -19.59% |
001518 | 万家瑞兴A | 混合型 | 2015-07-23 | 2015-12-05 | 135天 | 72.86% | -14.23% |
001488 | 万家瑞丰A | 混合型 | 2015-06-19 | 2018-08-15 | 3年85天 | 15.13% | -39.19% |
001489 | 万家瑞丰C | 混合型 | 2015-06-19 | 2018-08-15 | 3年85天 | 11.12% | -39.19% |
- 任职生涯
2014-09-23至2015-10-17 任职本基金经理(1年33天) |
||||
孙驰,男,复旦大学经济学硕士,2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部研究员、基金经理助理,任固定收益部副总监。2011年03月19日至2015年10月17日任万家增强收益债券基金基金经理。2014年5月24日至2015年6月7日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年9月23日至2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月8日至2015年10月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2011年03月19日至2015年10月17日任万家货币市场基金基金经理。2013年05月07日至2015年10月17日任万家强化收益定期开放债券基金基金经理。2013年01月15日至2015年10月17日任万家日日薪货币市场基金基金经理。曾担任汇添富基金专户投资决策委员会委员。投资风格稳健,擅长大类资产配置,曾多次获得基金业金牛奖。2019年9月25日起至2020年9月28日任国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000773 | 万家现金宝货币A | 货币型 | 2014-09-23 | 2015-10-17 | 1年33天 | 0.00% | 46.63% |
000764 | 万家货币E | 货币型 | 2014-08-22 | 2015-10-17 | 1年65天 | 0.00% | 51.14% |
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 | 2015-10-17 | 2年181天 | 24.52% | 51.49% |
161902 | 万家增强收益债券 | 债券型 | 2011-03-19 | 2015-10-17 | 4年249天 | 28.16% | 16.42% |
- 任职生涯