2022-10-26至今 任职本基金经理(1年346天) |
||||
庄磊先生,研究生、博士,自2001年7月起先后在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管,贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理,华泰汽车金融有限公司担任总裁助理,四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司,现担任固定收益部总经理。自2021年10月28日起任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年10月26日起任新沃通宝货币市场基金基金经理。自2022年10月26日起任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001916 | 新沃通宝A | 货币型 | 2022-10-26 | 至今 | 1年346天 | 0.00% | 0.05% |
002302 | 新沃通宝B | 货币型 | 2022-10-26 | 至今 | 1年346天 | 0.00% | 0.05% |
003664 | 新沃通利纯债A | 债券型 | 2022-10-26 | 至今 | 1年346天 | 3.40% | 0.05% |
003665 | 新沃通利纯债C | 债券型 | 2022-10-26 | 至今 | 1年346天 | 2.60% | 0.05% |
010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 债券型 | 2021-10-28 | 至今 | 2年353天 | 9.51% | -14.71% |
- 任职生涯
2020-07-07至2022-11-01 任职本基金经理(2年135天) |
||||
沈夏女士,硕士研究生,2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金,历任投资助理、投资经理、研究员等职务,担任基金经理。2020年7月7日起至2022年11月1日任新沃通宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日起至2022年11月1日任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年07月27日起至2022年11月1日任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月15日起任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。自2023年6月15日起任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年7月27日起任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2023-07-27 | 至今 | 1年72天 | 2.23% | -6.71% |
010325 | 申万菱信收益宝货币E | 货币型 | 2023-06-15 | 至今 | 1年114天 | 0.00% | -7.75% |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2023-06-15 | 至今 | 1年114天 | 3.01% | -7.75% |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2023-06-15 | 至今 | 1年114天 | 2.76% | -7.75% |
010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 债券型 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | 1年106天 | 4.12% | -12.18% |
001916 | 新沃通宝A | 货币型 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年135天 | 0.00% | -11.24% |
002302 | 新沃通宝B | 货币型 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年135天 | 0.00% | -11.24% |
003664 | 新沃通利纯债A | 债券型 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年135天 | 3.83% | -11.24% |
003665 | 新沃通利纯债C | 债券型 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年135天 | 2.92% | -11.24% |
- 任职生涯
2016-12-02至2020-07-09 任职本基金经理(3年247天) |
||||
俞瓅先生,研究生、硕士,2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日至2020年7月9日任新沃通宝货币市场基金基金经理。2016年12月29日起至2018年1月23日任新沃鑫禧债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月8日至2020年7月9日任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月28日至2020年7月9日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-28 | 2020-07-09 | 2年30天 | 61.97% | 23.81% |
003664 | 新沃通利纯债A | 债券型 | 2018-03-08 | 2020-07-09 | 2年142天 | 8.73% | 4.93% |
003665 | 新沃通利纯债C | 债券型 | 2018-03-08 | 2020-07-09 | 2年142天 | 8.01% | 4.93% |
001916 | 新沃通宝A | 货币型 | 2016-12-02 | 2020-07-09 | 3年247天 | 0.00% | 6.37% |
002302 | 新沃通宝B | 货币型 | 2016-12-02 | 2020-07-09 | 3年247天 | 0.00% | 6.37% |
- 任职生涯
2016-08-05至2016-12-02 任职本基金经理(119天) |
||||
李丹,硕士研究生,注册国际投资分析师(CIIA),2010年7月至2015年8月任职于中银保险北京总公司,历任债券交易员、债券研究员、固定收益投资经理等职。2015年8月加入新沃基金管理有限公司。2015年11月16日至2016年12月2日任新沃通宝货币市场基金基金经理。中航基金管理有限公司投资经理。自2018年01月05日至2018年6月19日任中航航行宝货币市场基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004133 | 中航航行宝A | 货币型 | 2018-01-05 | 2018-06-19 | 165天 | 0.00% | -14.27% |
002302 | 新沃通宝B | 货币型 | 2016-08-05 | 2016-12-02 | 119天 | 0.00% | 8.97% |
001916 | 新沃通宝A | 货币型 | 2015-11-16 | 2016-12-02 | 1年26天 | 0.00% | -10.07% |
- 任职生涯