2022-09-30至今 任职本基金经理(1年305天) |
||||
赵雨濛女士,上海财经大学教育经济与管理学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司机构业务助理、光大保德信基金管理有限公司债券交易员、投资经理助理、投资经理助理兼研究员。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。自2022年9月30日起任中海货币市场证券投资基金基金经理(自2024年5月6日起休产假)。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2022-09-30 | 至今 | 1年305天 | 0.00% | -1.39% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2022-09-30 | 至今 | 1年305天 | 0.00% | -1.39% |
- 任职生涯
2019-02-19至今 任职本基金经理(5年200天) |
||||
王萍莉,中国研究生学历、硕士学位。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。自2019年2月19日起任中海货币市场证券投资基金基金经理(自2021年8月9日起因个人原因(休产假)暂离)。自2020年8月25日起任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月9日起因个人原因(休产假)暂离)。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2019-02-19 | 至今 | 5年200天 | 0.00% | 8.23% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2019-02-19 | 至今 | 5年200天 | 0.00% | 8.23% |
- 任职生涯
2021-08-06至2022-09-30 任职本基金经理(1年64天) |
||||
王影峰,男,毕业于上海财经大学证券期货系,经济学学士、金融工程与金融数学硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。自2021年8月6日起至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。自2021年8月6日起至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月17日起任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月17日起任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月17日起至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-12-20 | 至今 | 1年224天 | 7.90% | -2.98% |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2021-08-17 | 至今 | 3年2天 | 6.06% | -13.48% |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2021-08-17 | 至今 | 3年2天 | 8.13% | -13.48% |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 | 至今 | 3年2天 | -4.33% | -13.48% |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 | 至今 | 3年2天 | -4.88% | -13.48% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2021-08-06 | 2022-09-30 | 1年64天 | 0.00% | -12.55% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2021-08-06 | 2022-09-30 | 1年64天 | 0.00% | -12.55% |
- 任职生涯
2017-07-28至2020-08-25 任职本基金经理(3年56天) |
||||
王含嫣,历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心基金经理助理。2017年7月28日起至2020年08月25日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日至2018年10月9日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起至2020年08月25日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2017年9月19日起至2020年08月25日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月11日起至2020年08月25日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2017-09-19 | 2020-08-25 | 3年3天 | 9.86% | 0.50% |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2017-09-19 | 2020-08-25 | 3年3天 | 8.74% | 0.50% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2017-07-28 | 2020-08-25 | 3年56天 | 0.00% | 3.70% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2017-07-28 | 2020-08-25 | 3年56天 | 0.00% | 3.70% |
- 任职生涯
2016-04-16至2018-05-29 任职本基金经理(2年61天) |
||||
江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月23日起至2019年3月11日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月7日起至2019年3月11日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(2016年1月8日起转型为中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF))基金经理。2014年3月21日至2018年9月12日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2014年8月29日起至2019年4月23日任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。2016年2月4日起至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年4月16日起至2019年4月23日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2017年11月10日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日至2018年5月29日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至2019年4月23日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2016-08-24 | 2019-04-23 | 2年260天 | -2.34% | 3.65% |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2016-08-24 | 2019-04-23 | 2年260天 | -2.66% | 3.65% |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | 0.35% | 2.86% |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | -0.26% | 2.86% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | 0.00% | 2.86% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | 0.00% | 2.86% |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型 | 2014-08-29 | 2019-04-23 | 4年274天 | 9.53% | 44.26% |
000003 | 中海可转债债券A | 债券型 | 2014-03-21 | 2018-09-12 | 4年212天 | -3.87% | 29.72% |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型 | 2014-03-21 | 2018-09-12 | 4年212天 | -3.55% | 29.72% |
163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 债券型 | 2013-01-07 | 2019-03-11 | 6年118天 | 38.00% | 32.45% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2010-07-28 | 2012-10-26 | 2年109天 | 0.00% | -21.55% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2010-07-28 | 2012-10-26 | 2年109天 | 0.00% | -21.55% |
- 任职生涯
2012-10-26至2016-11-18 任职本基金经理(4年60天) |
||||
冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士,历任华泰保险股份有限公司交易员,平安证券股份有限公司投资经理,兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理。2012年10月至2016年11月18日任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月26日至2016年11月18日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年5月26日至2016年11月18日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年8月21日至2016年11月18日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2016年11月18日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年07月17日起任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月23日起任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年06月08日起任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年6月8日起任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年7月25日起任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年1月16日起任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-16 | 至今 | 188天 | 12.71% | 3.05% |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 2023-07-25 | 至今 | 1年7天 | -1.47% | -7.71% |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 2023-07-25 | 至今 | 1年7天 | -1.86% | -7.71% |
017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 | 至今 | 1年54天 | 3.72% | -7.20% |
011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 3年72天 | 16.58% | -16.70% |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-23 | 至今 | 3年239天 | 12.93% | -11.83% |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-07-17 | 至今 | 4年42天 | 14.63% | -7.21% |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-07-17 | 至今 | 4年42天 | 12.99% | -7.21% |
005442 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-11-28 | 至今 | 4年274天 | 15.96% | 3.21% |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型 | 2019-05-15 | 至今 | 5年115天 | 18.39% | 1.48% |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型 | 2016-02-04 | 2016-11-18 | 288天 | 2.46% | 14.81% |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年228天 | 19.60% | 54.44% |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2014-04-23 | 2016-11-18 | 2年228天 | 18.70% | 54.44% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年60天 | 0.00% | 54.53% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2012-10-26 | 2016-11-18 | 4年60天 | 0.00% | 54.53% |
- 任职生涯
2010-07-28至2012-10-26 任职本基金经理(2年109天) |
||||
江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月23日起至2019年3月11日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月7日起至2019年3月11日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(2016年1月8日起转型为中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF))基金经理。2014年3月21日至2018年9月12日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2014年8月29日起至2019年4月23日任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。2016年2月4日起至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年4月16日起至2019年4月23日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2017年11月10日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日至2018年5月29日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至2019年4月23日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2016-08-24 | 2019-04-23 | 2年260天 | -2.34% | 3.65% |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2016-08-24 | 2019-04-23 | 2年260天 | -2.66% | 3.65% |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | 0.35% | 2.86% |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | -0.26% | 2.86% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | 0.00% | 2.86% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2016-04-16 | 2018-05-29 | 2年61天 | 0.00% | 2.86% |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型 | 2014-08-29 | 2019-04-23 | 4年274天 | 9.53% | 44.26% |
000003 | 中海可转债债券A | 债券型 | 2014-03-21 | 2018-09-12 | 4年212天 | -3.87% | 29.72% |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型 | 2014-03-21 | 2018-09-12 | 4年212天 | -3.55% | 29.72% |
163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 债券型 | 2013-01-07 | 2019-03-11 | 6年118天 | 38.00% | 32.45% |
392001 | 中海货币A | 货币型 | 2010-07-28 | 2012-10-26 | 2年109天 | 0.00% | -21.55% |
392002 | 中海货币B | 货币型 | 2010-07-28 | 2012-10-26 | 2年109天 | 0.00% | -21.55% |
- 任职生涯