2022-07-18至今 任职本基金经理(2年80天) |
任职以来收益:6.21% | 同期上证:-17.51% | ||
吴冰燕女士,中国国籍,硕士研究生、硕士。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理。自2022年07月18日起任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年07月18日起任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年07月18日起任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年07月18日起任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年1月31日起任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。自2023年1月31日起任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年08月18日起任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年06月11日起任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-06-11 | 至今 | 98天 | 0.36% | -10.70% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-06-11 | 至今 | 98天 | 0.31% | -10.70% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 债券型 | 2023-08-18 | 至今 | 1年40天 | 5.80% | -13.66% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 债券型 | 2023-08-18 | 至今 | 1年40天 | 5.76% | -13.66% |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型 | 2023-01-31 | 至今 | 1年239天 | 7.59% | -16.94% |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型 | 2023-01-31 | 至今 | 1年239天 | 8.35% | -16.94% |
012567 | 长城久稳债券D | 债券型 | 2023-01-31 | 至今 | 1年239天 | 7.71% | -16.94% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-01-31 | 至今 | 1年239天 | 7.12% | -16.94% |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-07-18 | 至今 | 2年80天 | 4.32% | -17.51% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 债券型 | 2022-07-18 | 至今 | 2年80天 | 6.99% | -17.51% |
009001 | 长城泰利债券A | 债券型 | 2022-07-18 | 至今 | 2年80天 | 6.21% | -17.51% |
009002 | 长城泰利债券C | 债券型 | 2022-07-18 | 至今 | 2年80天 | 6.00% | -17.51% |
009831 | 长城稳利债券A | 债券型 | 2022-07-18 | 至今 | 2年80天 | 9.19% | -17.51% |
009832 | 长城稳利债券C | 债券型 | 2022-07-18 | 至今 | 2年80天 | 8.70% | -17.51% |
- 任职生涯
2020-02-25至2024-05-29 任职本基金经理(4年131天) |
任职以来收益:12.52% | 同期上证:3.25% | ||
张棪先生,淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日起至2018年11月10日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月6日起至2020年6月16日任长城久信债券型证券投资基金基金经理。2017年9月6日起任长城稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2017年9月6日起任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月28日起至2024年5月29日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年02月25日起至2024年5月29日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日起任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。自2020年08月11日起任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2020年11月19日起任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年03月10日起至2022年7月27日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年07月28日起任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年11月08日至2022年12月3日任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2023年03月16日起任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年08月04日起任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年03月06日起任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型 | 2024-03-06 | 至今 | 195天 | 1.43% | -11.05% |
020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型 | 2024-03-06 | 至今 | 195天 | 1.37% | -11.05% |
017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-04 | 至今 | 1年54天 | 3.89% | -17.76% |
017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-04 | 至今 | 1年54天 | 3.78% | -17.76% |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-16 | 至今 | 1年195天 | 6.66% | -16.20% |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型 | 2022-05-13 | 至今 | 2年146天 | -17.44% | -12.33% |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 债券型 | 2021-07-28 | 至今 | 3年79天 | 15.61% | -19.56% |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 债券型 | 2021-07-28 | 至今 | 3年79天 | 15.09% | -19.56% |
009831 | 长城稳利债券A | 债券型 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年148天 | 3.50% | -2.44% |
009832 | 长城稳利债券C | 债券型 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年148天 | 3.36% | -2.44% |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-11-19 | 至今 | 3年330天 | 15.52% | -19.60% |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-11-19 | 至今 | 3年330天 | 15.77% | -19.60% |
008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-08-11 | 至今 | 4年74天 | 59.68% | -19.05% |
008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-08-11 | 至今 | 4年74天 | 61.72% | -19.05% |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型 | 2020-07-17 | 至今 | 4年99天 | -16.46% | -15.87% |
009001 | 长城泰利债券A | 债券型 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年131天 | 12.52% | 3.25% |
009002 | 长城泰利债券C | 债券型 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年131天 | 11.75% | 3.25% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-08-28 | 2024-05-29 | 4年312天 | 17.16% | 7.51% |
000254 | 长城定期开放债券A | 债券型 | 2017-09-06 | 至今 | 7年76天 | 22.97% | -20.12% |
000255 | 长城定期开放债券C | 债券型 | 2017-09-06 | 至今 | 7年76天 | 20.89% | -20.12% |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型 | 2017-09-06 | 至今 | 7年76天 | 17.01% | -20.12% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型 | 2017-09-06 | 至今 | 7年76天 | 14.04% | -20.12% |
005798 | 长城久弘纯债债券 | 债券型 | 至今 | 56年46天 | 38.64% | 43.78% |
- 任职生涯