2023-11-06至今 任职本基金经理(85天) |
||||
侯慧娣女士,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生候选人,2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月起在德邦基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析。自2013年08月29日起至2015年6月24日任德信A、德邦德信、德信B的基金经理。自2013年10月15日起至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2015年12月25日起至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年12月25日起至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。自2016年3月15日起至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月30日起至2018年5月9日任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月15日起至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月1日起至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月8日起至2020年9月17日任万家家享纯债债券型证券投资基金(2019年9月23日起更名为万家家享中短债债券型证券投资基金)基金经理。自2018年12月8日起至2021年5月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月8日起至2021年5月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。自2018年12月8日起至2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年07月31日起至2020年12月5日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年08月18日起至2021年5月7日任万家家丰中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月28日起任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月6日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020240 | 东吴增鑫宝D | 货币型 | 2023-12-25 | 至今 | 36天 | 0.00% | -1.21% |
019771 | 东吴增鑫宝C | 货币型 | 2023-11-13 | 至今 | 78天 | 0.00% | -5.36% |
020039 | 东吴货币C | 货币型 | 2023-11-13 | 至今 | 78天 | 0.00% | -5.36% |
583001 | 东吴货币A | 货币型 | 2023-11-06 | 至今 | 85天 | 0.00% | -5.72% |
583101 | 东吴货币B | 货币型 | 2023-11-06 | 至今 | 85天 | 0.00% | -5.72% |
015426 | 东吴月月享30天持有期短债债券A | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 91天 | 1.41% | -4.49% |
015427 | 东吴月月享30天持有期短债债券C | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 91天 | 1.37% | -4.49% |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 91天 | 0.54% | -4.49% |
016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 91天 | 1.27% | -4.49% |
016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 91天 | 1.22% | -4.49% |
018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 91天 | 1.58% | -4.49% |
018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型 | 2023-10-31 | 至今 | 91天 | 1.53% | -4.49% |
003588 | 东吴增鑫宝A | 货币型 | 2023-09-28 | 至今 | 124天 | 0.00% | -7.30% |
003589 | 东吴增鑫宝B | 货币型 | 2023-09-28 | 至今 | 124天 | 0.00% | -7.30% |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型 | 2020-08-18 | 2021-05-07 | 262天 | 0.03% | -0.93% |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型 | 2020-08-18 | 2021-05-07 | 262天 | -0.20% | -0.93% |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型 | 2019-09-23 | 2020-09-17 | 1年4天 | 1.31% | 9.85% |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型 | 2019-07-31 | 2020-12-05 | 1年137天 | 2.85% | 16.51% |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型 | 2019-07-31 | 2020-12-05 | 1年137天 | 2.41% | 16.51% |
000773 | 万家现金宝A | 货币型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 0.00% | 36.10% |
002664 | 万家瑞和A | 混合型 | 2018-12-08 | 2020-07-16 | 1年230天 | 5.13% | 24.20% |
002665 | 万家瑞和C | 混合型 | 2018-12-08 | 2020-07-16 | 1年230天 | 4.27% | 24.20% |
003734 | 万家瑞盈A | 混合型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 7.23% | 36.10% |
003735 | 万家瑞盈C | 混合型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 6.95% | 36.10% |
004811 | 万家现金宝B | 货币型 | 2018-12-08 | 2021-05-15 | 2年177天 | 0.00% | 36.10% |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型 | 2018-12-08 | 2020-09-17 | 1年293天 | 3.68% | 26.54% |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-25 | 2018-06-28 | 2年204天 | 11.03% | -23.18% |
253050 | 国联安货币A | 货币型 | 2015-12-25 | 2018-06-28 | 2年204天 | 0.00% | -23.18% |
253051 | 国联安货币B | 货币型 | 2015-12-25 | 2018-06-28 | 2年204天 | 0.00% | -23.18% |
000300 | 德邦德利货币A | 货币型 | 2013-10-15 | 2015-06-24 | 1年261天 | 0.00% | 110.00% |
000301 | 德邦德利货币B | 货币型 | 2013-10-15 | 2015-06-24 | 1年261天 | 0.00% | 110.00% |
- 任职生涯
2014-10-30至今 任职本基金经理(9年175天) |
||||
邵笛,上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司,自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理。2018年4月11日起至2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2018年4月23日起至2021年9月1日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月2日起至2020年7月8日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。自2021年7月2日起至2021年7月29日任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。自2022年5月9日起任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月9日起任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月2日起任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月2日起任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月2日起至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2023年3月6日起任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年07月21日起任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020039 | 东吴货币C | 货币型 | 2023-11-13 | 至今 | 78天 | 0.00% | -5.36% |
018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型 | 2023-07-21 | 至今 | 193天 | 1.67% | -8.98% |
018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型 | 2023-07-21 | 至今 | 193天 | 1.56% | -8.98% |
016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-06 | 至今 | 330天 | 3.16% | -13.20% |
016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-06 | 至今 | 330天 | 2.97% | -13.20% |
005573 | 东吴悦秀纯债A | 债券型 | 2022-12-02 | 至今 | 1年68天 | 2.82% | -8.64% |
005574 | 东吴悦秀纯债C | 债券型 | 2022-12-02 | 至今 | 1年68天 | 2.74% | -8.64% |
010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型 | 2022-12-02 | 至今 | 1年68天 | 3.98% | -8.64% |
005144 | 东吴优益债券A | 债券型 | 2022-05-09 | 至今 | 1年275天 | 0.73% | -4.02% |
005145 | 东吴优益债券C | 债券型 | 2022-05-09 | 至今 | 1年275天 | 0.08% | -4.02% |
006026 | 东吴鼎泰纯债A | 债券型 | 2022-05-09 | 至今 | 1年275天 | 3.54% | -4.02% |
014570 | 东吴鼎泰纯债C | 债券型 | 2022-05-09 | 至今 | 1年275天 | 3.14% | -4.02% |
005573 | 东吴悦秀纯债A | 债券型 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年159天 | 12.00% | 16.27% |
005574 | 东吴悦秀纯债C | 债券型 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年159天 | 11.66% | 16.27% |
003588 | 东吴增鑫宝A | 货币型 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年216天 | 0.00% | -3.04% |
003589 | 东吴增鑫宝B | 货币型 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年216天 | 0.00% | -3.04% |
583001 | 东吴货币A | 货币型 | 2014-10-30 | 至今 | 9年175天 | 0.00% | 20.59% |
583101 | 东吴货币B | 货币型 | 2014-10-30 | 至今 | 9年175天 | 0.00% | 20.59% |
005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | 债券型 | 至今 | 55年171天 | 8.90% | 0.00% | |
005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | 债券型 | 至今 | 55年171天 | 8.90% | 0.00% |
- 任职生涯
2021-07-12至2023-11-06 任职本基金经理(2年135天) |
||||
王明欣女士,硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,自2021年7月12日起至2023年11月6日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。自2022年5月9日起任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月9日起任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月9日起任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。自2022年11月08日起任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020240 | 东吴增鑫宝D | 货币型 | 2023-12-25 | 至今 | 36天 | 0.00% | -1.21% |
019771 | 东吴增鑫宝C | 货币型 | 2023-11-13 | 至今 | 78天 | 0.00% | -5.36% |
003588 | 东吴增鑫宝A | 货币型 | 2022-11-09 | 至今 | 1年91天 | 0.00% | -5.41% |
003589 | 东吴增鑫宝B | 货币型 | 2022-11-09 | 至今 | 1年91天 | 0.00% | -5.41% |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-11-08 | 至今 | 1年92天 | 2.70% | -5.91% |
010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型 | 2022-05-09 | 至今 | 1年275天 | 6.10% | -4.02% |
015426 | 东吴月月享30天持有期短债债券A | 债券型 | 2022-05-09 | 至今 | 1年275天 | 4.66% | -4.02% |
015427 | 东吴月月享30天持有期短债债券C | 债券型 | 2022-05-09 | 至今 | 1年275天 | 4.31% | -4.02% |
583001 | 东吴货币A | 货币型 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年135天 | 0.00% | -13.80% |
583101 | 东吴货币B | 货币型 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年135天 | 0.00% | -13.80% |
- 任职生涯
2018-04-11至2021-07-02 任职本基金经理(3年110天) |
||||
王文华:女,研究生、硕士。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月起就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理。2014年10月15日至2020年7月20日任东吴增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日起至2021年7月2日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2018年4月11日起至2021年7月2日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月24日起至2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(2020年8月12日转型为东吴中证可转换债券指数证券投资基金)基金经理。自2022年1月20日起任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2022年1月20日起任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年5月25日起任中银证券安泰债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月25日起任中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理。自2023年03月16日起任中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年08月11日起任中银证券安澈债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月04日起任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-04 | 至今 | 57天 | 0.49% | -4.62% |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-04 | 至今 | 57天 | 0.46% | -4.62% |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型 | 2023-08-11 | 至今 | 172天 | 0.76% | -9.59% |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型 | 2023-08-11 | 至今 | 172天 | 0.69% | -9.59% |
017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-16 | 至今 | 320天 | 1.71% | -10.65% |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型 | 2022-05-25 | 至今 | 1年259天 | -3.16% | -7.21% |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型 | 2022-05-25 | 至今 | 1年259天 | -3.73% | -7.21% |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型 | 2022-05-25 | 至今 | 1年259天 | -15.53% | -7.21% |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型 | 2022-05-25 | 至今 | 1年259天 | -15.97% | -7.21% |
005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-20 | 至今 | 2年28天 | 4.00% | -18.89% |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型 | 2022-01-20 | 至今 | 2年28天 | -5.21% | -18.89% |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型 | 2022-01-20 | 至今 | 2年28天 | -5.77% | -18.89% |
583001 | 东吴货币A | 货币型 | 2018-04-11 | 2021-07-02 | 3年110天 | 0.00% | 9.68% |
583101 | 东吴货币B | 货币型 | 2018-04-11 | 2021-07-02 | 3年110天 | 0.00% | 9.68% |
003588 | 东吴增鑫宝A | 货币型 | 2016-11-07 | 2021-07-02 | 4年274天 | 0.00% | 12.30% |
003589 | 东吴增鑫宝B | 货币型 | 2016-11-07 | 2021-07-02 | 4年274天 | 0.00% | 12.30% |
- 任职生涯
2010-05-11至2014-10-30 任职本基金经理(4年209天) |
||||
韦勇先生,香港公开大学MBA,曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职;2009年6月加入东吴基金管理有限公司,曾任东吴优信稳健债券基金经理;现担任东吴货币基金基金经理、东吴增利债券基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583001 | 东吴货币A | 货币型 | 2010-05-11 | 2014-10-30 | 4年209天 | 0.00% | -9.69% |
583101 | 东吴货币B | 货币型 | 2010-05-11 | 2014-10-30 | 4年209天 | 0.00% | -9.69% |
- 任职生涯