2021-07-03至今 任职本基金经理(3年114天) |
||||
沈荣先生,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。过往从业经历:2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理(拟任)。2015年10月30日至2017年6月16日任平安聚联信托型养老金产品(二期)投资经理。2016年6月28日至2017年6月16日任平安安康3号信托型养老金产品投资经理。2016年9月5日至2017年6月16日任平安安康4号信托型养老金产品投资经理。2016年10月28日至2017年6月16日任平安安康2号信托型养老金产品投资经理。2017年8月2日起任光大保德信货币市场基金基金经理。2017年8月16日起至2019年9月19日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年01月16日起担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月9日起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2018年2月10日起担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月24日起至2019年11月21日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月26日至2020年2月28日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月26日至2021年5月10日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。自2018年5月26日起至2022年8月19日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月13日起至2022年7月9日任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。自2018年08月01日起至2019年9月19日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。自2018年09月06日起至2019年9月19日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月10日至2021年5月10日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年08月03日起任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月22日起任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。自2021年3月5日起任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。自2021年7月3日起任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。自2021年7月3日起任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。自2023年4月22日起任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 货币型 | 2023-06-05 | 至今 | 1年124天 | 0.00% | -7.16% |
017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2023-04-22 | 至今 | 1年168天 | 2.50% | -8.38% |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2021-07-03 | 至今 | 3年114天 | 0.00% | -15.09% |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2021-07-03 | 至今 | 3年114天 | 0.00% | -15.09% |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2021-07-03 | 至今 | 3年114天 | 0.00% | -15.09% |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2021-07-03 | 至今 | 3年114天 | 0.00% | -15.09% |
003109 | 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-03-05 | 至今 | 3年234天 | 2.78% | -14.31% |
003110 | 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-03-05 | 至今 | 3年234天 | 1.91% | -14.31% |
010600 | 光大保德信安瑞一年债券A | 债券型 | 2020-12-22 | 至今 | 3年307天 | 6.94% | -10.60% |
010601 | 光大保德信安瑞一年债券C | 债券型 | 2020-12-22 | 至今 | 3年307天 | 5.34% | -10.60% |
009761 | 光大保德信尊合87个月债券 | 债券型 | 2020-08-03 | 至今 | 4年92天 | 17.54% | -10.90% |
009251 | 光大保德信货币B | 货币型 | 2020-04-15 | 至今 | 4年202天 | 0.00% | 6.75% |
005426 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-08-10 | 2021-05-10 | 1年283天 | 5.17% | 21.78% |
005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2018-09-06 | 2019-09-19 | 1年22天 | 6.71% | 11.43% |
005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2018-09-06 | 2019-09-19 | 1年22天 | 6.25% | 11.43% |
005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2018-08-01 | 2019-09-19 | 1年58天 | 4.63% | 6.19% |
005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2018-08-01 | 2019-09-19 | 1年58天 | 3.80% | 6.19% |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型 | 2018-06-13 | 2022-07-09 | 4年63天 | 11.96% | 8.65% |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型 | 2018-06-13 | 2022-07-09 | 4年63天 | 10.32% | 8.65% |
002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2018-05-26 | 2021-05-10 | 3年12天 | 18.69% | 9.34% |
002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2018-05-26 | 2021-05-10 | 3年12天 | 17.34% | 9.34% |
004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2018-03-24 | 2019-11-21 | 1年251天 | 4.14% | -7.34% |
001968 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 债券型 | 2018-02-10 | 至今 | 6年285天 | 22.00% | -4.86% |
001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 债券型 | 2018-02-10 | 至今 | 6年285天 | 18.65% | -4.86% |
- 任职生涯
2021-12-25至2023-05-27 任职本基金经理(1年162天) |
||||
杨逸君,硕士学位,金融风险管理师(FRM)。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司2015年6月起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业天利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。自2015年11月9日起至2019年6月26日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理。自2015年11月9日起任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2015年11月9日起至2021年8月6日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2015年11月9日起至2020年1月21日任兴业添天盈货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2016年2月25日起至2020年7月21日任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理。自2016年4月21日起至2019年2月14日任兴业天融债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2016年5月9日起至2021年8月18日任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2016年11月4日起至2021年8月9日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2016年12月7日起至2018年12月6日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2017年1月3日起至2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2017年1月6日起至2018年6月5日任兴业安润货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2017年3月10日起至2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至2017年8月4日休产假)。自2017年3月23日起至2018年12月6日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月19日起至2021年8月18日任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理。自2020年06月18日起至2021年6月11日任兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年7月3日起至2021年8月9日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月25日起至2023年5月27日任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月25日起至2023年5月27日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。自2022年1月22日起至2023年7月8日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月01日起至2023年7月8日任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年12月21日起至2023年7月8日任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 债券型 | 2022-12-21 | 2023-07-08 | 199天 | 1.90% | 4.41% |
017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 债券型 | 2022-12-21 | 2023-07-08 | 199天 | 1.19% | 4.41% |
017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2022-12-01 | 2023-07-08 | 219天 | 1.32% | 1.21% |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2022-01-22 | 2023-07-08 | 1年176天 | 2.18% | -9.09% |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2021-12-25 | 2023-05-27 | 1年162天 | 0.00% | -10.91% |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2021-12-25 | 2023-05-27 | 1年162天 | 0.00% | -10.91% |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型 | 2021-12-25 | 2023-05-27 | 1年162天 | 2.77% | -10.91% |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型 | 2021-12-25 | 2023-05-27 | 1年162天 | 2.28% | -10.91% |
005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-07-03 | 2021-08-09 | 1年46天 | 3.75% | 10.84% |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2019-11-19 | 2021-08-18 | 1年282天 | 6.08% | 18.79% |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2019-11-19 | 2021-08-18 | 1年282天 | 5.89% | 18.79% |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 债券型 | 2017-03-23 | 2018-12-06 | 1年267天 | 9.65% | -19.80% |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型 | 2017-03-10 | 2019-02-14 | 1年350天 | 10.17% | -15.35% |
004216 | 兴业安润货币A | 货币型 | 2017-01-06 | 2018-06-05 | 1年159天 | 0.00% | -1.27% |
004217 | 兴业安润货币B | 货币型 | 2017-01-06 | 2018-06-05 | 1年159天 | 0.00% | -1.27% |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型 | 2017-01-03 | 2019-05-15 | 2年150天 | 9.98% | -6.29% |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型 | 2016-12-07 | 2018-12-06 | 2年17天 | 10.40% | -19.15% |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 债券型 | 2016-11-04 | 2021-08-10 | 4年316天 | 23.19% | 12.95% |
002661 | 兴业天禧债券 | 债券型 | 2016-05-09 | 2021-08-18 | 5年147天 | 17.05% | 23.06% |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型 | 2016-04-21 | 2019-02-14 | 2年317天 | 12.90% | -7.90% |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型 | 2016-02-25 | 2020-07-21 | 4年184天 | 9.90% | 21.15% |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型 | 2015-11-09 | 2021-08-06 | 5年317天 | 26.76% | -5.17% |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2015-11-09 | 2016-12-12 | 1年43天 | -100.00% | -13.54% |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2015-11-09 | 2019-06-26 | 3年257天 | 11.46% | -18.39% |
001624 | 兴业添天盈货币A | 货币型 | 2015-11-09 | 2020-01-21 | 4年110天 | 0.00% | -16.31% |
001625 | 兴业添天盈货币B | 货币型 | 2015-11-09 | 2020-01-21 | 4年110天 | 0.00% | -16.31% |
- 任职生涯
2018-05-05至2021-07-24 任职本基金经理(3年108天) |
||||
魏丽女士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月21日至2017年10月17日担任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月1日至2021年7月24日任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。2018年5月5日至2021年7月24日担任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。自2018年5月26日至2021年7月24日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月05日至2021年7月24日任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月14日至2021年7月24日任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2021年3月20日至2021年7月24日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年09月26日起任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月25日起任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年06月28日起任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年07月10日起任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022246 | 路博迈中高等级信用债E | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 1天 | 0.00% | 0.00% |
022234 | 路博迈中国精选利率债C | 债券型 | 2024-09-23 | 至今 | 4天 | 0.06% | 9.17% |
021782 | 路博迈中高等级信用债A | 债券型 | 2024-07-10 | 至今 | 79天 | 0.82% | 2.10% |
021783 | 路博迈中高等级信用债C | 债券型 | 2024-07-10 | 至今 | 79天 | 0.72% | 2.10% |
021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 91天 | 0.47% | 1.13% |
021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 91天 | 0.41% | 1.13% |
020204 | 路博迈中国精选利率债A | 债券型 | 2023-12-25 | 至今 | 277天 | 4.95% | 2.81% |
019520 | 路博迈中国绿色债券 | 债券型 | 2023-09-26 | 至今 | 1年11天 | 5.04% | -3.27% |
010497 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-12-14 | 2021-07-24 | 222天 | 2.36% | 2.92% |
006565 | 光大保德信尊泰三年债券 | 债券型 | 2019-12-05 | 2021-07-24 | 1年241天 | 4.81% | 19.59% |
003195 | 光大保德信永利债券A | 债券型 | 2019-04-02 | 2021-06-10 | 2年88天 | 6.71% | 13.66% |
003196 | 光大保德信永利债券C | 债券型 | 2019-04-02 | 2021-06-10 | 2年88天 | 6.02% | 13.66% |
003105 | 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2018-12-25 | 2020-05-23 | 1年159天 | 6.70% | 12.50% |
003106 | 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2018-12-25 | 2020-05-23 | 1年159天 | 6.58% | 12.50% |
001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2018-05-30 | 2020-02-28 | 1年283天 | 10.46% | -5.30% |
001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2018-05-30 | 2020-02-28 | 1年283天 | 11.71% | -5.30% |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2018-05-26 | 2021-07-24 | 3年87天 | 11.82% | 10.60% |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2018-05-05 | 2021-07-24 | 3年108天 | 0.00% | 10.55% |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2018-05-05 | 2021-07-24 | 3年108天 | 0.00% | 10.55% |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2018-03-01 | 2021-07-24 | 3年173天 | 0.00% | 5.92% |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2018-03-01 | 2021-07-24 | 3年173天 | 0.00% | 5.92% |
001991 | 农银天天利货币A | 货币型 | 2015-12-21 | 2017-10-17 | 1年310天 | 0.00% | -7.42% |
001992 | 农银天天利货币B | 货币型 | 2015-12-21 | 2017-10-17 | 1年310天 | 0.00% | -7.42% |
- 任职生涯
2015-11-27至2018-05-05 任职本基金经理(2年178天) |
||||
杨烨超先生,2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月起担任固定收益部研究员,2015年10月获得光大保德信中高等级债券型证券投资基金(拟发行)的基金经理任职资格。2015年11月27日至2018年5月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2016年3月3日起至2018年5月26日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年08月19日起至2018年5月26日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起至2018年5月26日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月17日起至2018年5月26日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月15日至2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2018年5月5日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月8日至2018年5月5日任光大保德信货币市场基金基金经理。2017年8月4日起至2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2017年9月27日起至2018年5月26日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月14日起至2022年7月8日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金(2020年10月20日起转型为财通可转债债券型证券投资基金)基金经理。自2020年5月14日起至2022年7月8日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月14日至2020年12月18日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月14日起至2022年7月8日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月31日起至2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。自2020年11月11日起至2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年11月25日起至2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金基金经理。自2021年05月19日起至2022年7月8日任财通安华混合型发起式证券投资基金基金经理。自2023年3月16日起任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年12月05日起任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年03月25日起任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型 | 2024-03-25 | 至今 | 186天 | 0.96% | -0.84% |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型 | 2024-03-25 | 至今 | 186天 | 0.86% | -0.84% |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2023-12-05 | 至今 | 297天 | 3.16% | 0.96% |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2023-12-05 | 至今 | 297天 | 2.97% | 0.96% |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-16 | 至今 | 1年205天 | -0.27% | -7.00% |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-16 | 至今 | 1年205天 | -0.86% | -7.00% |
011811 | 财通安华混合发起A | 混合型 | 2021-05-19 | 2022-07-08 | 1年59天 | -3.74% | -4.41% |
011812 | 财通安华混合发起C | 混合型 | 2021-05-19 | 2022-07-08 | 1年59天 | -4.07% | -4.41% |
010636 | 财通安盈混合A | 混合型 | 2020-11-25 | 2022-07-08 | 1年234天 | 7.61% | -0.19% |
010637 | 财通安盈混合C | 混合型 | 2020-11-25 | 2022-07-08 | 1年234天 | 7.09% | -0.19% |
010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-11 | 2022-07-08 | 1年248天 | 6.78% | 0.42% |
006965 | 财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2020-07-31 | 2022-07-08 | 1年351天 | 7.73% | 1.39% |
006966 | 财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2020-07-31 | 2022-07-08 | 1年351天 | 7.30% | 1.39% |
003204 | 财通收益增强债券C | 债券型 | 2020-05-14 | 2022-07-08 | 2年73天 | 34.02% | 16.92% |
003205 | 财通可转债债券C | 债券型 | 2020-05-14 | 2022-07-08 | 2年73天 | 11.33% | 16.92% |
007554 | 财通恒利债券 | 债券型 | 2020-05-14 | 2022-07-08 | 2年73天 | 1.36% | 16.92% |
002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2017-08-04 | 2018-05-26 | 295天 | 2.09% | -3.89% |
002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2017-08-04 | 2018-05-26 | 295天 | 1.75% | -3.89% |
003195 | 光大保德信永利债券A | 债券型 | 2017-02-17 | 2018-05-05 | 1年86天 | 5.84% | -2.04% |
003196 | 光大保德信永利债券C | 债券型 | 2017-02-17 | 2018-05-05 | 1年86天 | 5.35% | -2.04% |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2016-12-21 | 2018-05-05 | 1年144天 | 0.00% | -0.03% |
003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2016-12-15 | 2018-05-05 | 1年150天 | 4.05% | 0.61% |
003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2016-12-15 | 2018-05-05 | 1年150天 | 4.92% | 0.61% |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2016-09-02 | 2018-05-26 | 1年275天 | 4.60% | 2.21% |
003105 | 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2016-08-19 | 2018-05-26 | 1年289天 | 8.20% | 0.87% |
003106 | 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2016-08-19 | 2018-05-26 | 1年289天 | 8.00% | 0.87% |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2015-11-27 | 2018-05-05 | 2年178天 | 0.00% | -8.72% |
- 任职生涯
2015-11-04至2018-02-05 任职本基金经理(2年112天) |
||||
蔡乐女士,金融投资学学士。2003年7月至2005年2月任方正证券固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月历任中再资产管理股份有限公司固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、自有账户投资经理。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司。自2014年9月11日至2018年3月24日任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理。自2014年9月11日至2018年3月24日任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。自2014年9月11日至2015年12月2日任光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金基金经理。自2015年6月11日起至2017年8月16日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2014年09月11日至2015年06月26日任光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金经理。自2015年11月4日至2018年2月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。自2015年11月16日至2018年3月24日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年11月17日至2018年2月5日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年12月8日起至2018年3月24日任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2016年8月19日至2018年3月24日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月21日起任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。自2017年1月19日至2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。自2017年5月16日至2018年3月24日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年5月23日至2018年3月24日任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001968 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 债券型 | 2017-05-23 | 2018-03-24 | 305天 | 3.42% | 2.34% |
001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 债券型 | 2017-05-23 | 2018-03-24 | 305天 | 3.09% | 2.34% |
004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 312天 | 10.40% | 0.67% |
003107 | 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2017-01-19 | 2018-01-30 | 1年20天 | 8.48% | 12.47% |
003108 | 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2017-01-19 | 2018-01-30 | 1年20天 | 8.15% | 12.47% |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2016-12-21 | 2018-02-05 | 1年55天 | 0.00% | 11.16% |
001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2015-11-16 | 2018-03-24 | 2年147天 | 65.20% | -13.12% |
001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2015-11-16 | 2018-03-24 | 2年147天 | 13.30% | -13.12% |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2015-11-04 | 2018-02-05 | 2年112天 | 0.00% | 0.81% |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2014-09-11 | 2018-03-24 | 3年222天 | 0.00% | 35.56% |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2014-09-11 | 2018-03-24 | 3年222天 | 0.00% | 35.56% |
- 任职生涯