2018-08-10至今 任职本基金经理(6年104天) |
||||
王健,硕士研究生,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定投资收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日起任兴全天添益货币市场基金基金经理。2018年8月10日至2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年8月10日起至2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年8月17日至2021年1月14日代任兴全添利宝货币市场基金基金经理。自2023年09月11日起任兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年11月14日起任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021751 | 兴全天添益货币E | 货币型 | 2024-06-26 | 至今 | 93天 | 0.00% | 0.96% |
018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-14 | 至今 | 318天 | 3.73% | -1.80% |
018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-14 | 至今 | 318天 | 3.55% | -1.80% |
018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2023-09-11 | 至今 | 1年26天 | 2.53% | -4.51% |
001819 | 兴全稳益定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 | 2024-07-01 | 6年16天 | 24.49% | 7.13% |
001820 | 兴全天添益货币A | 货币型 | 2018-08-10 | 至今 | 6年104天 | 0.00% | 7.36% |
001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 2018-08-10 | 至今 | 6年104天 | 0.00% | 7.36% |
005712 | 兴全祥泰定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 | 2024-04-11 | 5年291天 | 27.60% | 8.55% |
- 任职生涯
2017-05-04至2020-02-10 任职本基金经理(2年300天) |
||||
翟秀华,硕士研究生。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所,2010年4月加入泰信基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日起任兴全添利宝货币市场基金基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日起任兴全稳益债券型证券投资基金(自2018年1月10日起转型为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2017年5月4日起至2020年2月10日任兴全天添益货币市场基金基金经理。2017年8月31日起至2019年4月25日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月16日起任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年07月08日起任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月10日起任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年7月24日起任兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理。自2024年4月11日起任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年7月1日起任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-01 | 至今 | 88天 | 0.92% | 0.21% |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-04-11 | 至今 | 169天 | 1.41% | -1.10% |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型 | 2023-07-24 | 至今 | 1年75天 | 1.26% | -5.16% |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型 | 2023-07-24 | 至今 | 1年75天 | 0.79% | -5.16% |
012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-10 | 至今 | 3年45天 | 10.89% | -18.96% |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-07-08 | 至今 | 4年118天 | 2.93% | -11.83% |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-07-08 | 至今 | 4年118天 | 2.06% | -11.83% |
005712 | 兴全祥泰定开债券 | 债券型 | 2018-03-16 | 至今 | 6年251天 | 35.52% | -8.22% |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-08-31 | 2019-04-25 | 1年246天 | 9.04% | -7.05% |
001819 | 兴全稳益定开债券 | 债券型 | 2017-05-04 | 至今 | 7年211天 | 35.22% | -4.04% |
001820 | 兴全天添益货币A | 货币型 | 2017-05-04 | 2020-02-10 | 2年300天 | 0.00% | -7.57% |
001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 2017-05-04 | 2020-02-10 | 2年300天 | 0.00% | -7.57% |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型 | 2016-12-16 | 2018-07-17 | 1年222天 | 7.17% | -10.40% |
000575 | 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2016-03-17 | 至今 | 8年268天 | 0.00% | 3.31% |
- 任职生涯
2015-11-05至2018-07-17 任职本基金经理(2年273天) |
||||
张睿女士,金融学硕士,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴证全球基金管理有限公司研究员。2012年4月27日至2013年7月11日担任兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、2012年6月29日至2014年6月10日担任兴全货币市场证券投资基金基金经理、2013年7月11日至2014年7月23日担任兴全保本混合型证券投资基金基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日担任兴全添利宝货币市场基金基金经理。2015年11月02日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场基金基金经理。2017年9月5日起至2020年10月22日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月20日起任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。自2019年06月21日起至2024年6月20日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年07月05日起任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018597 | 兴证全球招益债券A | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 1年94天 | 2.52% | -6.89% |
018598 | 兴证全球招益债券C | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 1年94天 | 2.01% | -6.89% |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型 | 2019-12-27 | 至今 | 4年312天 | 9.85% | -0.14% |
006984 | 兴全恒瑞定开债券 | 债券型 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | 5年46天 | 20.39% | 0.12% |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型 | 2017-09-20 | 至今 | 7年72天 | 32.55% | -10.85% |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型 | 2017-09-20 | 至今 | 7年72天 | 28.91% | -10.85% |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-09-05 | 2020-10-22 | 3年75天 | 15.19% | -2.12% |
001820 | 兴全天添益货币A | 货币型 | 2015-11-05 | 2018-07-17 | 2年273天 | 0.00% | -20.57% |
001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 2015-11-05 | 2018-07-17 | 2年273天 | 0.00% | -20.57% |
000575 | 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2014-02-27 | 2016-03-17 | 2年37天 | 0.00% | 41.88% |
- 任职生涯
2015-11-19至2017-05-04 任职本基金经理(1年176天) |
||||
钟明女士,复旦大学工商管理硕士学位。2005年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任基金会计、交易员、基金经理助理。2015年6月30日至2017年5月4日任兴全添利宝货币市场基金基金经理。2015年6月30日至2017年5月4日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。2015年9月17日至2017年5月4日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2015年11月19日至2017年5月4日任兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理。2017年11月1日至2020年1月20日任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理(2019年7月10日起休假)。2017年11月1日至2020年1月20日任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理(2019年7月10日起休假)。2017年11月1日起至2019年7月15日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金(2019年6月26日起转型为浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理(2019年7月10日起休假)。2017年11月1日起至2019年9月23日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年7月10日起休假)。2017年11月1日起至2019年9月23日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月10日起休假)。自2018年10月25日至2020年1月20日任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年7月10日起休假)。自2018年12月13日至2020年1月20日任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年7月10日起休假)。自2019年05月21日至2020年1月20日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理(2019年7月10日起休假)。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2019-05-21 | 2020-01-20 | 244天 | 4.58% | 6.53% |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2019-05-21 | 2020-01-20 | 244天 | 4.34% | 6.53% |
005200 | 浦银普瑞A | 债券型 | 2018-12-13 | 2020-01-20 | 1年47天 | 3.17% | 17.53% |
005201 | 浦银普瑞C | 债券型 | 2018-12-13 | 2020-01-20 | 1年47天 | 2.74% | 17.53% |
006436 | 浦银中短债A | 债券型 | 2018-10-25 | 2020-01-20 | 1年96天 | 4.93% | 18.90% |
006437 | 浦银中短债C | 债券型 | 2018-10-25 | 2020-01-20 | 1年96天 | 4.67% | 18.90% |
003228 | 浦银日日鑫A | 货币型 | 2017-11-01 | 2020-01-20 | 2年98天 | 0.00% | -8.84% |
003229 | 浦银日日鑫B | 货币型 | 2017-11-01 | 2020-01-20 | 2年98天 | 0.00% | -8.84% |
004417 | 兴全货币B | 货币型 | 2017-03-31 | 2017-05-04 | 34天 | 0.00% | -2.95% |
001820 | 兴全天添益货币A | 货币型 | 2015-11-19 | 2017-05-04 | 1年176天 | 0.00% | -13.54% |
001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 2015-11-19 | 2017-05-04 | 1年176天 | 0.00% | -13.54% |
001819 | 兴全稳益定开债券 | 债券型 | 2015-09-17 | 2017-05-04 | 1年239天 | 10.98% | 1.34% |
000575 | 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2015-06-30 | 2017-05-04 | 1年318天 | 0.00% | -26.88% |
- 任职生涯