2020-03-02至今 任职本基金经理(4年245天) |
||||
蔡静先生,工学硕士,曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。自2020年3月2日起任中银货币市场证券投资基金基金经理。自2020年3月2日起任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。自2020年8月17日起任中银薪钱包货币市场基金基金经理。自2020年9月16日起至2020年12月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。自2024年01月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020971 | 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | 202天 | 0.00% | -4.91% |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 247天 | 1.94% | 4.52% |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 247天 | 1.88% | 4.52% |
010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 247天 | 1.97% | 4.52% |
020468 | 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 | 至今 | 265天 | 0.00% | -1.12% |
018951 | 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 | 至今 | 1年70天 | 0.00% | -11.59% |
017629 | 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 | 至今 | 1年290天 | 0.00% | -5.77% |
000699 | 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 | 至今 | 4年77天 | 0.00% | -15.78% |
002195 | 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 | 至今 | 4年245天 | 0.00% | -2.51% |
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 | 至今 | 4年245天 | 0.00% | -2.51% |
163820 | 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 | 至今 | 4年245天 | 0.00% | -2.51% |
- 任职生涯
2014-08-18至2021-04-19 任职本基金经理(6年300天) |
||||
方抗先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日起至2021年4月19日任中银货币市场证券投资基金基金经理。2014年8月18日起至2021年4月19日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2015年9月29日起至2021年5月11日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月11日起至2021年4月19日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2017年3月9日至2020年4月24日任中银理财90天债券型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年08月26日起至2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起至2021年5月11日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2020年03月27日起至2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月16日起至2020年12月16日代任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月22日起任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年9月22日起任广发招财短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月22日起任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月22日起任广发增强债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月23日起任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年08月30日起任广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年09月19日起任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2023年04月18日起任广发景泰债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020580 | 广发景和中短债D | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 247天 | 2.13% | 4.52% |
020463 | 广发景源纯债D | 债券型 | 2023-12-28 | 至今 | 273天 | 3.56% | -1.98% |
017699 | 广发景泰债券A | 债券型 | 2023-04-18 | 至今 | 1年171天 | 6.10% | -14.65% |
017700 | 广发景泰债券C | 债券型 | 2023-04-18 | 至今 | 1年171天 | 6.34% | -14.65% |
016628 | 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2022-09-19 | 至今 | 2年26天 | 7.33% | -7.04% |
016629 | 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2022-09-19 | 至今 | 2年26天 | 6.90% | -7.04% |
015476 | 广发景阳纯债 | 债券型 | 2022-08-30 | 至今 | 2年46天 | 7.60% | -10.25% |
004027 | 广发景源纯债A | 债券型 | 2021-11-23 | 至今 | 2年326天 | 8.45% | -19.30% |
004028 | 广发景源纯债C | 债券型 | 2021-11-23 | 至今 | 2年326天 | 7.57% | -19.30% |
013997 | 广发增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 | 至今 | 2年354天 | 7.29% | -19.49% |
005745 | 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-22 | 至今 | 3年32天 | 10.28% | -20.18% |
006672 | 广发招财短债A | 债券型 | 2021-09-22 | 至今 | 3年32天 | 8.60% | -20.18% |
006673 | 广发招财短债C | 债券型 | 2021-09-22 | 至今 | 3年32天 | 7.56% | -20.18% |
006870 | 广发景和中短债A | 债券型 | 2021-09-22 | 至今 | 3年32天 | 8.10% | -20.18% |
006871 | 广发景和中短债C | 债券型 | 2021-09-22 | 至今 | 3年32天 | 7.97% | -20.18% |
010324 | 广发招财短债E | 债券型 | 2021-09-22 | 至今 | 3年32天 | 8.55% | -20.18% |
008663 | 中银同享一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-27 | 2021-05-11 | 1年54天 | 1.82% | 24.16% |
007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-26 | 2021-04-19 | 1年246天 | 8.64% | 21.44% |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型 | 2018-08-20 | 2021-05-11 | 2年283天 | 11.68% | 27.55% |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-21 | 2021-05-10 | 3年78天 | 13.84% | 4.48% |
002195 | 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2015-12-11 | 2021-04-19 | 5年176天 | 0.00% | 1.25% |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型 | 2015-09-29 | 2021-05-11 | 5年271天 | 23.50% | 13.29% |
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年300天 | 0.00% | 55.28% |
163806 | 中银增利债券 | 债券型 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年300天 | 33.79% | 55.28% |
163820 | 中银货币B | 货币型 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年300天 | 0.00% | 55.28% |
- 任职生涯
2011-03-17至2020-02-24 任职本基金经理(9年62天) |
||||
白洁女士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),上海财经大学经济学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月17日至2020年2月24日任中银货币市场证券投资基金基金经理,2012年12月24日至2019年4月22日任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月19日任中银理财21天债券基金基金经理,自2014年9月4日起至2023年5月19日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年3月6日起转型为中银产业债债券型证券投资基金)基金经理,2014年10月24日至2021年7月8日任中银安心回报债券基金基金经理(2020年5月6日至2021年7月8日休产假)。2015年11月19日起至2018年02月09日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日起任中银睿享债券型证券投资基金(2017年11月23日转型为中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理(2020年5月6日起至2020年12月23日休产假)。2016年9月28日起任中银悦享定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年5月6日起至2020年12月23日休产假)。2017年3月20日至2020年12月23日任中银富享债券型证券投资基金(2017年11月17日起转型为中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理(2020年5月6日起至2020年12月23日休产假)。2017年3月29日起任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年5月6日起至2020年12月23日休产假)。2017年9月29日至2024年8月22日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月6日起至2020年12月23日休产假)。自2018年12月19日起至2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理(2020年5月6日起至2020年12月23日休产假)。自2020年07月08日起至2021年7月8日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年10月15日起至2020年12月16日代任中银活期宝货币市场基金基金经理。自2020年12月23日起任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。自2021年05月12日起任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2021年06月30日起至2023年5月19日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月24日起任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2024年04月16日起任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 至今 | 163天 | 2.34% | -3.68% |
021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 至今 | 163天 | 2.25% | -3.68% |
018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 | 2023-05-19 | 50天 | -0.29% | 0.68% |
017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 | 2023-05-19 | 183天 | -0.46% | 5.40% |
015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 | 至今 | 2年110天 | 6.98% | -14.29% |
013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-24 | 至今 | 2年325天 | 9.48% | -19.38% |
013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-24 | 至今 | 2年325天 | 9.02% | -19.38% |
012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-06-30 | 2023-05-19 | 1年332天 | 5.39% | -8.57% |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-12 | 至今 | 3年165天 | -1.89% | -16.36% |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-12 | 至今 | 3年165天 | -3.04% | -16.36% |
010083 | 中银欣享利率债债券 | 债券型 | 2020-12-23 | 至今 | 3年305天 | 12.58% | -14.37% |
010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 | 2023-10-16 | 2年327天 | 20.09% | -8.17% |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 1年9天 | 2.94% | 3.59% |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 | 2023-05-19 | 3年101天 | 12.87% | 8.21% |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年338天 | 14.58% | 20.56% |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年338天 | 14.03% | 20.56% |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-29 | 2024-08-22 | 7年27天 | 27.73% | -14.94% |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 | 至今 | 7年246天 | 31.46% | -10.64% |
004038 | 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-20 | 2020-12-23 | 3年306天 | 15.78% | 4.05% |
003213 | 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-28 | 至今 | 8年72天 | 27.31% | -3.06% |
003313 | 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-22 | 至今 | 8年78天 | 29.07% | -4.80% |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年207天 | 10.90% | 8.70% |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年207天 | 10.90% | 8.70% |
002057 | 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年101天 | 13.30% | -13.47% |
002058 | 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年101天 | 13.00% | -13.47% |
000817 | 中银安心回报 | 债券型 | 2014-10-24 | 2021-07-08 | 6年313天 | 32.60% | 53.13% |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型 | 2014-09-04 | 2023-05-19 | 8年331天 | 46.26% | 42.34% |
163820 | 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 | 2020-02-24 | 8年40天 | 0.00% | 34.59% |
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 | 2020-02-24 | 9年62天 | 0.00% | 4.62% |
- 任职生涯
2010-05-19至2011-09-01 任职本基金经理(1年114天) |
||||
奚鹏洲先生,中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,执行董事(ED),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月2日起至2022年12月4日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理,2010年11月24日起至2022年12月4日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理,2012年3月起至2022年12月4日任中银信用增利基金基金经理,2013年9月起至2022年12月4日任中银互利分级基金基金经理(2017年11月9日转型为中银互利半年定期开放债券型证券投资基金),2013年11月7日起至2022年12月4日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。2020年9月22日起至2023年1月3日任中银基金管理有限公司投资总监(固定收益)。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010871 | 中银信用增利债券C | 债券型 | 2020-12-11 | 2022-12-04 | 2年11天 | 6.07% | -4.04% |
163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-11-09 | 2022-12-04 | 5年71天 | 12.17% | -6.30% |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-11-07 | 2022-12-04 | 9年110天 | 47.01% | 50.83% |
163819 | 中银信用增利债券A | 债券型 | 2012-03-12 | 2022-12-04 | 11年3天 | 68.43% | 31.91% |
163811 | 中银双利债券A | 债券型 | 2010-11-24 | 2022-12-04 | 12年121天 | 70.80% | 12.30% |
163812 | 中银双利债券B | 债券型 | 2010-11-24 | 2022-12-04 | 12年121天 | 64.60% | 12.30% |
163806 | 中银增利债券 | 债券型 | 2010-06-02 | 2022-12-04 | 12年296天 | 55.29% | 24.90% |
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2010-05-19 | 2011-09-01 | 1年114天 | 0.00% | -1.23% |
- 任职生涯
2007-08-22至2011-01-24 任职本基金经理(3年183天) |
||||
李建(LIJian)先生,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),江西财经大学经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月29日起至2022年11月11日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理,2012年9月19日至2020年5月25日任中银保本基金(2018年11月10日起转型为中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2013年9月至2015年7月任中银保本二号基金基金经理,2014年3月31日起任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年6月至2015年6月19日任中银聚利分级债券基金基金经理。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。2015年1月30日起任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年7月17日起任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月27日起至2024年5月7日任中银双息回报混合型证券投资基金基金经理。自2020年06月16日起至2024年5月7日任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年09月22日起任中银基金管理有限公司基金经理投资总监(权益)。自2021年01月12日起至2023年05月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月03日起至2023年3月20日任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型 | 2021-12-28 | 2024-05-07 | 2年149天 | -20.18% | -13.29% |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-03 | 2023-03-20 | 1年146天 | -17.16% | -7.54% |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-03 | 2023-03-20 | 1年146天 | -17.84% | -7.54% |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-01-12 | 2023-05-16 | 2年142天 | -9.73% | -8.79% |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-01-12 | 2023-05-16 | 2年142天 | -10.99% | -8.79% |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型 | 2020-09-07 | 至今 | 4年56天 | 2.26% | -12.04% |
010172 | 中银新回报混合C | 混合型 | 2020-09-07 | 至今 | 4年56天 | 1.01% | -12.04% |
009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-16 | 2024-05-07 | 3年353天 | -18.60% | 7.37% |
009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-16 | 2024-05-07 | 3年353天 | -20.48% | 7.37% |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型 | 2018-09-27 | 2024-05-07 | 5年269天 | 61.23% | 12.75% |
001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2015-01-30 | 至今 | 9年323天 | 41.24% | -9.78% |
000572 | 中银多策略混合A | 混合型 | 2014-03-31 | 至今 | 10年272天 | 81.40% | 42.44% |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2013-09-10 | 至今 | 11年118天 | 103.90% | 29.42% |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型 | 2012-09-19 | 2020-05-25 | 7年313天 | 107.49% | 36.28% |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型 | 2011-06-29 | 2022-11-11 | 11年237天 | 169.40% | 13.15% |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型 | 2011-06-29 | 2022-11-11 | 11年237天 | 158.25% | 13.15% |
163811 | 中银双利债券A | 债券型 | 2010-11-24 | 2012-06-27 | 1年225天 | 9.90% | -22.48% |
163812 | 中银双利债券B | 债券型 | 2010-11-24 | 2012-06-27 | 1年225天 | 9.20% | -22.48% |
163806 | 中银增利债券 | 债券型 | 2008-11-13 | 2014-03-07 | 5年160天 | 25.10% | 0.00% |
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2007-08-22 | 2011-01-24 | 3年183天 | 0.00% | 0.00% |
- 任职生涯
2006-07-08至2010-05-19 任职本基金经理(3年343天) |
||||
孙庆瑞女士,中银基金管理有限公司权益投资部总经理,副总裁(VP),管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司,2006年7月至2010年5月任中银货币基金基金经理,2006年10月至2008年4月任中银收益基金基金经理,2007年8月起任中银中国基金基金经理,2010年2月起任中银蓝筹基金基金经理,2011年9月起任中银增长基金基金经理。具备基金从业资格。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163803 | 中银增长混合A | 混合型 | 2011-09-26 | 2013-08-23 | 1年341天 | 8.45% | -14.03% |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型 | 2010-02-11 | 2013-08-23 | 3年221天 | 8.90% | -31.08% |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型 | 2007-08-22 | 2013-08-23 | 6年57天 | 16.20% | 0.00% |
163804 | 中银收益混合A | 混合型 | 2006-10-11 | 2008-04-03 | 1年184天 | 101.32% | 0.00% |
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2006-07-08 | 2010-05-19 | 3年343天 | 0.00% | 0.00% |
- 任职生涯
2005-11-10至2006-07-08 任职本基金经理(240天) |
||||
苏淑敏(TinaSO)女士,投资总监,中国香港,香港证券专业学会会员。加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士。1992年,在约翰霍普金斯大学-南京大学的中美中心进行有关中国经济改革及政治理论的研究工作。加盟中银国际基金管理公司前任香港证券及期货事务监察委员会投资产品科总监;曾任英国施罗德宝源投资管理(香港)有限公司执行董事及投资管理部主管、全国人大财政经济委员会《中华人民共和国证券投资基金法》顾问等职。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2005-11-10 | 2006-07-08 | 240天 | 0.00% | 0.00% |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型 | 2005-01-04 | 2006-08-05 | 1年222天 | 46.22% | 0.00% |
- 任职生涯
2005-06-07至2005-11-10 任职本基金经理(156天) |
||||
黄健斌先生,金融学学士,EMBA。1995年至2002年在广发证券有限公司工作,历任债券业务总部交易部经理、投资自营部副经理。2002年至2004年在广发基金管理有限责任公司投资管理部任基金经理。2005年在中银国际基金管理有限公司基金管理部任基金经理。于2005年10月入职博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金经理、博时平衡配置混合型基金经理兼社保组合基金经理、固定收益部副总经理,兼任高级投资经理、社保组合基金经理。现任固定收益部总经理,兼任高级投资经理、社保组合基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2006-07-01 | 2009-12-10 | 3年190天 | 144.18% | 0.00% |
163802 | 中银货币A | 货币型 | 2005-06-07 | 2005-11-10 | 156天 | 0.00% | 0.00% |
- 任职生涯