2022-07-13至今 任职本基金经理(2年95天) |
任职以来收益:7.26% | 同期上证:-5.99% | ||
吴一静女士,经济学硕士,曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。自2022年7月13日起任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2023年9月11日起任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。自2024年7月10日起任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011525 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2024-07-10 | 至今 | 79天 | 1.07% | 5.04% |
011526 | 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2024-07-10 | 至今 | 79天 | 0.99% | 5.04% |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-11 | 至今 | 1年26天 | 12.08% | -1.76% |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-11 | 至今 | 1年26天 | 11.37% | -1.76% |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2022-07-13 | 至今 | 2年95天 | 7.26% | -5.99% |
- 任职生涯
2019-03-18至2023-08-04 任职本基金经理(4年176天) |
任职以来收益:37.27% | 同期上证:6.19% | ||
夏明月女士,经济学硕士。已取得基金从业资格。曾任职于华富基金管理有限公司,担任研究员;于金元比联基金管理有限公司,担任研究员;2011年9月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。自2019年3月18日起至2023年8月4日任信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月18日起至2023年2月13日任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2019-03-18 | 2023-08-04 | 4年176天 | 37.27% | 6.19% |
- 任职生涯
2015-05-29至2019-03-29 任职本基金经理(3年332天) |
任职以来收益:-33.90% | 同期上证:-32.98% | ||
郑伟,研究生、金融学硕士,2005年9月至2009年9月期间于华泰资产管理有限公司担任研究员;2009年8月加入信诚基金管理有限公司,先后担任股票研究员及特定客户资产管理业务的投资经理职务。2013年8月16日至2020年4月21日任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2014年4月23日至2021年9月15日任信诚中小盘股票型证券投资基金经理(2015年8月3日转型成信诚中小盘混合型证券投资基金)。2015年5月29日至2019年3月30日担任信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2015年8月3日起转型成信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF))。2015年5月29日任信诚新兴产业股票型证券投资基金基金经理(2015年8月3日起转型成信诚新兴产业混合型证券投资基金)。2020年3月30日至2021年9月15日任信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年09月09日至2021年9月15日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。自2022年02月21日起至2023年3月16日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。自2022年03月22日起至2023年4月18日任国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型 | 2020-09-09 | 2021-09-15 | 1年15天 | 60.84% | 12.34% |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型 | 2020-03-30 | 2021-09-15 | 1年178天 | 74.04% | 33.09% |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2015-05-29 | 2019-03-29 | 3年332天 | -33.90% | -32.98% |
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2013-08-16 | 2020-04-21 | 6年304天 | 43.86% | 36.67% |
- 任职生涯
2011-09-08至2015-05-29 任职本基金经理(3年291天) |
任职以来收益:170.11% | 同期上证:84.55% | ||
谭鹏万,男,复旦大学经济学博士,证券从业12年,上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部副总经理(主持工作)、投资经理。曾任华宝信托有限责任公司高级分析师、华宝信托研究员。2008年7月加入信诚基金管理有限公司。2011年9月起至2015年5月29日任信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2012年8月起至2015年5月29日任信诚精萃成长股票型证券投资基金基金经理;2013年7月起至2015年5月29日任信诚新兴产业股票型证券投资基金基金经理。历任瑞泉基金投资部投资总监兼公募负责人,中国民生投资股份有限公司投资部投研总监。现担任东方证券资产管理有限公司执行董事、私募权益投资部投资主办人,拥有丰富的证券投资经验。已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2013-07-17 | 2015-05-29 | 1年325天 | 168.70% | 125.52% |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2011-09-08 | 2015-05-29 | 3年291天 | 170.11% | 84.55% |
- 任职生涯
2010-07-30至2011-10-28 任职本基金经理(1年99天) |
任职以来收益:-13.80% | 同期上证:-6.22% | ||
张锋先生,复旦大学经济学硕士。任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。东方证券资产管理有限公司副总经理兼私募权益投资部总经理、投资主办人,历任上海财政证券公司研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、执行董事、董事总经理,拥有丰富的证券投资经验。自2018年5月10日起至2021年8月20日任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。自2020年09月21日起至2023年8月19日任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2021年03月29日起至2023年9月29日任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年4月21日起任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月20日起任上海东方证券资产管理有限公司总经理。自2022年2月25日起任上海东方证券资产管理有限公司督察长。自2022年12月21日起任上海东方证券资产管理有限公司董事。自2024年6月1日起任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2024年6月13日转型为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金)基金经理。自2024年6月1日起任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 混合型 | 2024-06-13 | 至今 | 106天 | -3.54% | 1.94% |
000619 | 东方红产业升级混合 | 混合型 | 2024-06-01 | 至今 | 118天 | -3.42% | 0.29% |
011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 混合型 | 2021-04-21 | 至今 | 3年187天 | 0.00% | -11.10% |
010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-21 | 2023-08-19 | 2年350天 | -13.18% | -6.75% |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2010-07-30 | 2011-10-28 | 1年99天 | -13.80% | -6.22% |
- 任职生涯